EP0125981 - Procédé de purification de la dextrane-saccharase [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.01.1988 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.01.1988 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 02.03.1988 [1988/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SOCIETE NATIONALE ELF AQUITAINE Tour Aquitaine 92400 Courbevoie / FR | [N/P] |
Précédent [1984/47] | Pour tous les Etats désignés SOCIETE NATIONALE ELF AQUITAINE Tour Aquitaine F-92400 Courbevoie / FR | Inventeur(s) | 01 /
Paul, François 28 rue du Vivier F-31650 Saint-Orens / FR | 02 /
Monsan, Pierre Renoufail-Mondonville F-31700 Blagnac / FR | 03 /
Auriol, Daniel Rue Henri Barbusse F-66460 Maury / FR | [1984/47] | Mandataire(s) | Ohresser, François Elf Aquitaine Division Proprieté Industrielle Tour Elf 92078 Paris La Défense Cédex 45 / FR | [N/P] |
Précédent [1984/47] | Ohresser, François Elf Aquitaine Division Proprieté Industrielle Tour Elf F-92078 Paris La Défense Cédex 45 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 84400909.2 | 03.05.1984 | [1984/47] | Numéro de priorité, date | FR19830007650 | 06.05.1983 Format original publié: FR 8307650 | [1984/47] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0125981 | Date: | 21.11.1984 | Langue: | FR | [1984/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0125981 | Date: | 11.03.1987 | Langue: | FR | [1987/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.08.1984 | Classification | IPC: | C12N9/10 | [1984/47] | CPC: |
C12N9/1051 (EP,US);
Y10S435/814 (EP,US);
Y10S435/816 (EP,US);
Y10S435/822 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, GB, IT, NL, SE [1984/47] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Reinigung von Dextransaccharase | [1984/47] | Anglais: | Process for the purification of dextrane saccharase | [1984/47] | Français: | Procédé de purification de la dextrane-saccharase | [1984/47] | Procédure d'examen | 07.05.1984 | Requête en examen déposée [1984/47] | 16.05.1986 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 28.08.1986 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.11.1986 | Taxe de délivrance payée | 15.11.1986 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.12.1987 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1988/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.07.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 02.06.1986 | 03   M06   Taxe payée le   10.07.1986 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]US4144130 (KULA MARIA-REGINA, et al); | [A]GB2079290 (FISONS LTD) | [X] - BIOSIS ARTICLE BIOLOGICAL ABSTRACTS/RRM 21051377, Philadelphia, US; A.W. MILLER et al.: "Stabilization of dextran sucrase from leuconostoc-mesenteroides NRRL B-512-F by nonionic detergents and poly ethylene glycol" & FEDERATION PROCEEDINGS USA) 1981, vol. 40, no. 6, p 1656 | [A] - CARBOHYDRATE RESEARCH, vol. 101, no. 1, 1982, pages 57-74, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, NL; | [A] - BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING, vol. 23, no. 9, 1981, pages 2027-2037, John Wiley & Sons, Inc, New York, US; P. MONSAN et al.: "On the production of dextran by free and immobilized dextransucrase" | Examen | - CARBOHYDRATE RESEARCH, vol. 101, no. 1, 1982, pages 57-74, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, NL; G.L. COTE et al.: Isolation and partial characterization of an extracellular clucansucrase from Leuconostoc mesenteroides NRRLB-1355 that synthesizes an alternating (1-6),(1-3)-alpha-D-glucan" |