EP0130892 - Mine antichar dispersable à positionnement automatique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.05.1988 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.05.1988 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 22.06.1988 [1988/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ETIENNE LACROIX - TOUS ARTIFICES SA Route de Toulouse 31600 Muret / FR | [N/P] |
Précédent [1985/02] | Pour tous les Etats désignés ETIENNE LACROIX - TOUS ARTIFICES SA Route de Toulouse F-31600 Muret / FR | Inventeur(s) | 01 /
Fauvel, Jean-Robert 10, route de Labarthe F-31600 Muret / FR | 02 /
Rousseau, Philippe 12, boulevard Saint-Germain F-75005 Paris / FR | 03 /
Thebault, Pierre 40, rue Romain Rolland F-31520 Ramonville Saint Agne / FR | 04 /
van Schendel, Daniel Les Carretes F-31600 Muret / FR | [1985/02] | Mandataire(s) | Martin, Jean-Jacques, et al Cabinet Régimbeau 20, rue de Chazelles 75847 Paris Cedex 17 / FR | [N/P] |
Précédent [1985/02] | Martin, Jean-Jacques, et al Cabinet REGIMBEAU 26, Avenue Kléber F-75116 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 84401309.4 | 22.06.1984 | [1985/02] | Numéro de priorité, date | FR19830010573 | 27.06.1983 Format original publié: FR 8310573 | [1985/02] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0130892 | Date: | 09.01.1985 | Langue: | FR | [1985/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0130892 | Date: | 01.07.1987 | Langue: | FR | [1987/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.11.1984 | Classification | IPC: | F42B23/04 | [1985/02] | CPC: |
F42B23/04 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, GB, IT, SE [1985/02] | Titre | Allemand: | Abwerfbare Panzermine mit selbsttätiger Ausrichtung | [1985/02] | Anglais: | Deployable anti-tank mine with automatic alignment | [1985/02] | Français: | Mine antichar dispersable à positionnement automatique | [1985/02] | Procédure d'examen | 22.04.1985 | Requête en examen déposée [1985/27] | 17.01.1986 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.03.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.09.1986 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 19.12.1986 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.03.1987 | Taxe de délivrance payée | 09.03.1987 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.04.1988 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1988/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.05.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.03.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]FR2435690 (ALSETEX); | [A]EP0069914 (RHEINMETALL GMBH [DE]) |