EP0133403 - Séquence nucléotidique codant pour le peptide signal de la toxine diphtérique, vecteur contenant cette séquence nucléotidique, leur application à la transformation de micro-organismes et compositions peptidiques obtenues [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 02.08.1993 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés INSTITUT PASTEUR 25-28, rue du Docteur Roux 75724 Paris Cedex 15 / FR | Pour tous les Etats désignés INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) 101, rue de Tolbiac 75654 Paris Cédex 13 / FR | Pour tous les Etats désignés INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) 101, rue de Tolbiac 75654 Paris Cédex 13 / FR | [N/P] |
Précédent [1990/07] | Pour tous les Etats désignés INSTITUT PASTEUR 25-28, rue du Docteur Roux F-75724 Paris Cédex 15 / FR | ||
Pour tous les Etats désignés INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) 101, rue de Tolbiac F-75654 Paris Cédex 13 / FR | |||
Pour tous les Etats désignés INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) 101, rue de Tolbiac F-75654 Paris Cédex 13 / FR | |||
Précédent [1985/08] | Pour tous les Etats désignés GROUPEMENT DE GENIE GENETIQUE (G3) 28, rue du Docteur Roux F-75015 Paris / FR | ||
Pour tous les Etats désignés INSTITUT PASTEUR 25-28, rue du Docteur Roux F-75724 Paris Cédex 15 / FR | |||
Pour tous les Etats désignés INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) 101, rue de Tolbiac F-75654 Paris Cédex 13 / FR | Inventeur(s) | 01 /
Kaczorek, Michel 6, rue Mayran F-75009 Paris / FR | 02 /
Tiollais, Pierre 16, rue de la Glacière F-75013 Paris / FR | 03 /
Chenciner, Nicole 11, Quai Bourbon F-75004 Paris / FR | 04 /
Streeck, Rolf E. 17 bis, avenue Foch F-75116 Paris / FR | 05 /
Boquet, Patrice 1, rue du Puits Georget F-94000 Creteil / FR | [1985/08] | Mandataire(s) | Gutmann, Ernest, et al Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S. 3, rue Auber 75009 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1985/48] | Gutmann, Ernest, et al Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A. 3, rue Chauveau-Lagarde F-75008 Paris / FR | ||
Précédent [1985/08] | Gutmann, Ernest Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A. 3, rue Chauveau-Lagarde F-75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 84401593.3 | 30.07.1984 | [1985/08] | Numéro de priorité, date | FR19830012597 | 29.07.1983 Format original publié: FR 8312597 | [1985/08] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0133403 | Date: | 20.02.1985 | Langue: | FR | [1985/08] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0133403 | Date: | 14.01.1987 | Langue: | FR | [1987/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.11.1986 | Classification | IPC: | C12N15/00, C12P21/02, C07K7/04, C07H21/04, C12N1/20, A61K39/05, A61K39/385, // (C12N1/20, C12R1:16, 1:19) | [1985/08] | CPC: |
C07K14/005 (EP);
C07K14/34 (EP);
C12N15/70 (EP);
C12N15/77 (EP);
C07K2319/00 (EP);
C07K2319/02 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1985/08] | Titre | Allemand: | Für das Signalpeptid von Diphtherie-Toxin kodierende Nukleotid-Sequenz, diese Nukleotid-Sequenz enthaltender Vektor, deren Verwendung bei der Transformation von Mikroorganismen und die erhaltenen Peptid-Zusammensetzungen | [1985/08] | Anglais: | Necleotide sequence coding for the signal peptide of diphteria toxine, vector containing this nucleotide sequence, its use in the transformation of microorganisms and peptide compositions obtained | [1985/08] | Français: | Séquence nucléotidique codant pour le peptide signal de la toxine diphtérique, vecteur contenant cette séquence nucléotidique, leur application à la transformation de micro-organismes et compositions peptidiques obtenues | [1985/08] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure dexamen | 09.07.1987 | Requête en examen déposée [1987/36] | 22.03.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.11.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.07.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.02.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.07.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.01.1992 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 03.02.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.03.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 09.06.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.09.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 21.04.1993 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant à la forme [1993/38] | 01.05.1993 | Demande rejetée, date d'effet juridique [1993/38] | Requête en poursuite de la procédure de: | 29.02.1992 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 20.02.1992 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 12.03.1992 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.07.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.07.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.07.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.07.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 19.07.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 17.07.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 17.07.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XP]WO8303971 ; | [A]EP0006694 | [X] - SCIENCE, vol. 220, 29 avril 1983, pages 515-517, Washington, D.C., US; D. LEONG et al.: "Cloned fragment A of diphtheria toxin is expressed and secreted into the periplasmic space of Escherichia coli K12" | [XD] - JOURNAL OF BACTERIOLOGY, vol. 141, no. 1, janvier 1980, pages 184-189; W.P. SMITH et al.: "Precursor in cotranslational secretion of diphtheria toxin" | [XP] - SCIENCE, vol. 221, 26 août 1983, pages 855-858; M. KACZOREK et al.: "Nucleotide sequence and expression of the Diphtheria tox228 gene in Escherichia coli" | [A] - JOURNAL OF VIROLOGY, vol. 42, no. 2, mai 1982, pages 510-518; J.L. MICHEL et al.: "Restriction endonuclease map of the nontoxigenic corynephage gamma-c and its relationship to the toxigenic corynephage beta-c" | [A] - JOURNAL OF BACTERIOLOGY, vol. 148, no. 1, octobre 1981, pages 153-162; G.A. BUCK et al.: "Identification of deoxyribonucleic acid restriction fragments of beta-converting corynebacteriophages that carry the gene for diphtheria toxin" | [A] - JOURNAL OF BACTERIOLOGY, vol. 148, octobre 1981, pages 124-130; J.J. COSTA et al.: "Restriction map of corynebacteriophages beta-c and beta-vir and physical localization of the diphtheria tox operon" | [A] - JOURNAL OF BACTERIOLOGY, vol. 141, mars 1980, pages 1142-1147; W.P. SMITH: "Cotranslational secretion of diphtheria toxin and alkaline phosphatase in vitro: Involvement of membrane protein" |