EP0140725 - Procédé de traitement d'une solution de polysaccharide et son utilisation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.09.1988 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.09.1988 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 26.10.1988 [1988/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés RHONE-POULENC CHIMIE 25, Quai Paul Doumer 92408 Courbevoie Cédex / FR | [N/P] |
Précédent [1987/39] | Pour tous les Etats désignés RHONE-POULENC CHIMIE 25, Quai Paul Doumer F-92408 Courbevoie Cédex / FR | ||
Précédent [1985/19] | Pour tous les Etats désignés RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES "Les Miroirs" 18, Avenue d'Alsace F-92400 Courbevoie / FR | Inventeur(s) | 01 /
Gozard, Jean-Pierre 29, rue du Commandant Faurax F-69006 Lyon / FR | 02 /
Jarry, Alain Le Paradis - Maisonnais F-79500 Melle / FR | 03 /
Lucioni, Alain 25, rue Docteur Faquin F-69500 Bron / FR | [1985/19] | Mandataire(s) | Tavernier, Colette, et al RHONE-POULENC INTERSERVICES Service Brevets Chimie 25, Quai Paul Doumer F-92408 Courbevoie Cédex / FR | [1985/19] | Numéro de la demande, date de dépôt | 84401663.4 | 13.08.1984 | [1985/19] | Numéro de priorité, date | FR19830013885 | 30.08.1983 Format original publié: FR 8313885 | [1985/19] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0140725 | Date: | 08.05.1985 | Langue: | FR | [1985/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0140725 | Date: | 11.11.1987 | Langue: | FR | [1987/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.03.1985 | Classification | IPC: | C12P19/06, E21B43/22 | [1985/19] | CPC: |
C12P19/06 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, DE, FR, GB, SE [1985/19] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Behandlung einer Lösung von Polysaccharid und ihre Verwendung | [1985/19] | Anglais: | Process for the treatment of a polysaccharide solution, and its use | [1985/19] | Français: | Procédé de traitement d'une solution de polysaccharide et son utilisation | [1985/19] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure d'examen | 19.06.1985 | Requête en examen déposée [1985/35] | 18.03.1986 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.07.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.08.1986 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 06.10.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.11.1986 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 18.03.1987 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.05.1987 | Taxe de délivrance payée | 08.05.1987 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.08.1988 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1988/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.08.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.08.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0039962 (SHELL INT RESEARCH [NL]); | [Y]EP0049012 (SHELL INT RESEARCH [NL]); | [XD]GB2099008 (INST FRANCAIS DU PETROLE) | [X] - CARBOHYDRATE RESEARCH, vol. 77, 1979, pages 289-292, Elsevier Scientific Publishing Co., Amsterdam, NL; G.J. WALKER et al.: "Hydrolysis of (1-3)-alpha-D-glucosidic linkages in oligosaccharides and polysaccharides by Cladosporium resinae exo-(1-3)-alpha-D-glucanase" | [X] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 65, 1966, colonne 9252, point e, Columbus, Ohio, US; SHIRO HASEGAWA et al.: "Alpha-1,3-glucanase from a fungal source" & CHEM. IND. (London), 1966(25), 1033 |