EP0145645 - Dispositif tendeur, en particulier pour chaînes ou sangles [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.05.1991 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.05.1991 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 17.07.1991 [1991/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés RUD-Kettenfabrik Rieger & Dietz GmbH u. Co. Postfach 16 50 73406 Aalen / DE | [N/P] |
Précédent [1985/25] | Pour tous les Etats désignés RUD-Kettenfabrik Rieger & Dietz GmbH u. Co. Postfach 16 50 D-73406 Aalen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Speich, Helmut Filderweg 26 D-7081 Hüttlingen / DE | [1990/41] |
Précédent [1985/25] | 01 /
Speich, Helmut Filderweg 26 D-7081 H ttlingen / DE | Mandataire(s) | Böning, Manfred, et al Grünecker Kinkeldey Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [1985/25] | Böning, Manfred, Dr.-Ing., et al Patentanwälte Dipl.-Ing. Dieter Jander Dr.-Ing. Manfred Böning Leistikowstrasse 2 D-14050 Berlin / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 84730129.8 | 30.11.1984 | [1985/25] | Numéro de priorité, date | DE19833344486 | 06.12.1983 Format original publié: DE 3344486 | [1985/25] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0145645 | Date: | 19.06.1985 | Langue: | DE | [1985/25] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0145645 | Date: | 14.10.1987 | Langue: | DE | [1987/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0145645 | Date: | 25.07.1990 | Langue: | DE | [1990/30] | Type: | B1 RE Réédition du fascicule de brevet | N°: | EP0145645 | Date: | 29.08.1990 | [1990/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.08.1987 | Classification | IPC: | F16G11/12 | [1985/25] | CPC: |
F16G11/12 (EP,US);
A44B11/125 (EP,US);
Y10S24/909 (US);
Y10T24/21 (EP,US);
Y10T24/2175 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, GB, IT, LI, SE [1985/25] | Titre | Allemand: | Spannvorrichtung für Spannstränge, insbesondere Ketten oder Gurte | [1990/30] | Anglais: | Device for tensioning lines, especially chains or belts | [1990/30] | Français: | Dispositif tendeur, en particulier pour chaînes ou sangles | [1985/31] |
Précédent [1985/25] | Spannvorrichtung f r Spannstr nge, insbesondere Ketten oder Gurte | ||
Précédent [1985/31] | Device for tensioning links, especially chains or belts | Procédure d'examen | 11.12.1987 | Requête en examen déposée [1988/06] | 30.01.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.05.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.07.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 30.08.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 17.01.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.04.1990 | Taxe de délivrance payée | 06.04.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.04.1991 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.10.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.10.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.11.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 05.10.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2993680 (DAVIS FRANK L); | [A]US3175806 (PRETE JR ERNEST); | [A]FR2407097 (GOETEBORGA BANDVAEVERI [SE]) |