Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
30.05.1991 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 17.07.1991 [1991/29] |
21.09.1990 | Correction du fascicule de brevet | publié le 07.11.1990 [1990/45] |
24.08.1990 | Changement - inventeur | publié le 10.10.1990 [1990/41] |
09.06.1990 | Délivrance (prévue) | publié le 25.07.1990 [1990/30] |
26.01.1989 | Premier rapport d'examen | |
22.12.1987 | Requête en examen présentée | publié le 10.02.1988 [1988/06] |
25.08.1987 | Publication du rapport de recherche | publié le 14.10.1987 [1987/42] |
29.05.1985 | Changement - titre anglais | publié le 31.07.1985 [1985/31] |
29.05.1985 | Changement - titre français | publié le 31.07.1985 [1985/31] |
20.04.1985 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 19.06.1985 [1985/25] |