blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au dimanche.

Autres interruptions
Accessibilité

2022.02.11

en savoir plus...
blank Flash info

Flash Info

La Lettonie participe au Registre fédéré
Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2025-04-16

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP0147369

EP0147369 - Produit cellulosique modifié ioniquement, sa préparation et application [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  01.11.1991
Base de données mise à jour au 26.04.2025
Dernier événement   Tooltip01.11.1991Aucune opposition formée dans le délaipublié le 27.12.1991 [1991/52]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
CIBA-GEIGY AG
Klybeckstrasse 141
4002 Basel / CH
[N/P]
Précédent [1985/27]Pour tous les Etats désignés
CIBA-GEIGY AG
Klybeckstrasse 141
CH-4002 Basel / CH
Inventeur(s)01 / Merz, Jürg, Dr.
Langgartenstrasse 51
CH-4105 Biel-Benken / CH
02 / Voser, Walter, Dr.
Alemannenweg 2
CH-4123 Allschwil / CH
[1985/27]
Numéro de la demande, date de dépôt84810629.017.12.1984
[1985/27]
Numéro de priorité, dateCH1983000685622.12.1983         Format original publié: CH 685683
[1985/27]
Langue de dépôtDE
Langue de la procédureDE
PublicationType: A2 Demande sans rapport de recherche 
N°:EP0147369
Date:03.07.1985
Langue:DE
[1985/27]
Type: A3 Rapport de recherche 
N°:EP0147369
Date:10.12.1986
Langue:DE
[1986/50]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP0147369
Date:02.01.1991
Langue:DE
[1991/01]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP20.10.1986
ClassificationIPC:C08B11/15, B01J20/22, B01D15/08
[1985/27]
CPC:
C08B11/15 (EP,US); B01D15/361 (EP,US); B01J20/22 (EP,US);
B01J41/20 (EP,US); B01D15/364 (EP,US)
Etats contractants désignésBE,   CH,   DE,   FR,   GB,   IT,   LI,   NL,   SE [1985/27]
TitreAllemand:Ionisch modifiziertes Cellulosematerial, dessen Herstellung und Verwendung[1985/27]
Anglais:Cellulosic material ionically modified, its preparation and use[1985/27]
Français:Produit cellulosique modifié ioniquement, sa préparation et application[1985/27]
Procédure d'examen19.12.1984Requête en examen déposée  [1985/27]
19.05.1988Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
13.09.1988Réponse à une notification de la division dexamen
23.12.1988Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06)
14.06.1989Réponse à une notification de la division dexamen
11.08.1989Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
02.12.1989Réponse à une notification de la division dexamen
23.02.1990Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui)
02.07.1990Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
31.08.1990Taxe de délivrance payée
31.08.1990Taxe publication/d‘impression payée
Opposition(s)03.10.1991Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/52]
Taxes payéesTaxe annuelle
06.11.1986Taxe annuelle Année du brevet 03
21.10.1987Taxe annuelle Année du brevet 04
28.10.1988Taxe annuelle Année du brevet 05
27.10.1989Taxe annuelle Année du brevet 06
03.11.1990Taxe annuelle Année du brevet 07
Dérogation à la compétence  Tooltip
exclusive de la juridiction
unifiée du brevet
Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni.
Citations:Recherche[Y]GB733100  (TNO)
 [Y]  - CHEMICAL ABSTRACTS, Band 75, Nr. 4, 26. Juli 1971, Seite 119, Zusammenfassung Nr. 22753y, Columbus, Ohio, US; J. PASTYR et al.: "Preparation and properties of the sulfoethyl cellulose ion-exchanger based on crosslinked microcrystalline cellulose", & CELLUL. CHEM. TECHNOL. 1971, 5(1), 17-22
 [Y]  - CHEMICAL ABSTRACTS, Band 94, Nr. 10, 9. März 1981, Seite 101, Zusammenfassung Nr. 67479x, Columbus, Ohio, US; N.E. KOTEL'NIKOVA et al.: "Study of the structure and chromatographic properties of microcrystalline cellulose produced from birchwood", & KHIM. DREV. 1980, (6), 3-12
L'OEB décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données émanant d'administrations tierces. Il ne garantit notamment pas l'exhaustivité, l'actualité ou la pertinence à des fins spécifiques de ces données.