EP0167547 - LASER REGULE PAR UNE HETEROSTRUCTURE A COUCHES MULTIPLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.07.1989 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.07.1989 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 13.09.1989 [1989/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AT&T Corp. 32 Avenue of the Americas New York, NY 10013-2412 / US | [1986/03] | Inventeur(s) | 01 /
CHEMLA, Daniel, Simon 20 Robin Road Rumson, NJ 07760 / US | 02 /
MILLER, David, Andrew, Barclay 4 Hilltop Circle Lincroft, NJ 07738 / US | 03 /
SMITH, Peter, William 25 Brisbane Hill Drive Colts Neck, NJ 07722 / US | [1986/03] | Mandataire(s) | Watts, Christopher Malcolm Kelway, et al Lucent Technologies (UK) Ltd, 5 Mornington Road Woodford Green Essex IG8 OTU / GB | [N/P] |
Précédent [1988/18] | Watts, Christopher Malcolm Kelway, Dr., et al AT&T (UK) LTD. AT&T Intellectual Property Division 5 Mornington Road Woodford Green Essex IG8 OTU / GB | ||
Précédent [1986/03] | Watts, Christopher Malcolm Kelway, Dr. AT&T (UK) Ltd. 5, Mornington Road Woodford Green Essex, IG8 0TU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 84904309.6 | 19.11.1984 | [1986/03] | WO1984US01890 | Numéro de priorité, date | US19830567222 | 30.12.1983 Format original publié: US 567222 | [1986/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO8503171 | Date: | 18.07.1985 | Langue: | EN | [1985/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0167547 | Date: | 15.01.1986 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.07.1985, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1986/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0167547 | Date: | 28.09.1988 | Langue: | EN | [1988/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.07.1985 | Classification | IPC: | H01S3/113, H01S3/098, G02F1/015 | [1986/03] | CPC: |
B82Y20/00 (EP);
G02F1/017 (EP);
H01S3/1061 (EP);
H01S3/113 (EP);
H01S5/065 (EP);
H01S5/14 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [1986/03] | Titre | Allemand: | LASER MIT VIELSCHICHT-HETEROSTRUKTURSTEUERUNG | [1988/39] | Anglais: | LASER CONTROLLED BY A MULTIPLE LAYER HETEROSTRUCTURE | [1986/03] | Français: | LASER REGULE PAR UNE HETEROSTRUCTURE A COUCHES MULTIPLES | [1986/03] |
Précédent [1986/03] | LASER UND VIELSCHICHT-HETEROSTRUKTURSTEUERUNG | Entrée dans la phase régionale | 22.08.1985 | Taxe nationale de base payée | 22.08.1985 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.12.1985 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.12.1985 | Requête en examen déposée [1986/10] | 04.11.1986 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.03.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.06.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.10.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.01.1988 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 18.03.1988 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.05.1988 | Taxe de délivrance payée | 17.05.1988 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 29.06.1989 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1989/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.11.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.11.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | US3973216 [ ]; | US3270291 [ ]; | US3462711 [ ] | [Y] - IBM Technical Disclosure Bulletin, Vol. 17, No. 11, April 1975 (New York, US) J.C. McGRODDY: "Bleachable Optical Cell with Variable Recovery Time and Threshold", see pages 3503-3504 | [Y] - Applied Physics Letters, Vol. 43, No. 7, October 1983 (New York, US) W.A. STALLARD et al.: "Bandwidth-Limited Picosecond pulse Generation in a Synchronously Pumped GaAs Laser Containing a Variable Absorber Diode", pages 626-628, see page 626, page 627, left-hand column; figure 1 | [A] - Applied Physics Letters, Vol. 27, No. 10, 15 November 1975 (New York, US) F.K. REINHART et al.: "Integrated Electro-Optic Intercavity Frequency Modulation of Double Heterostructure Injection Laser", pages 532-534, see figure 1 and page 533, right-hand column, paragraph 1 | [XP] - Optics Letters, Vol. 9, No. 11, November 1984 (New York, US) Y. SILVERBERG et al.: "Passive Mode Locking of a Semiconductor Diode Laser", see pages 507-509, in particular page 507 | par le demandeur | - W.A. STALLARD; D.J. BRADLEY, APPLIED PHYSICS LETTERS, (198310), vol. 43, no. 7, pages 626 - 628 |