EP0159460 - Catalyseur et procédé d'hydroformylation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.04.1989 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés EXXON RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY P.O.Box 390 180 Park Avenue Florham Park New Jersey 07932-0390 / US | [N/P] |
Précédent [1985/44] | Pour tous les Etats désignés EXXON RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY P.O.Box 390, 180 Park Avenue Florham Park, New Jersey 07932-0390 / US | Inventeur(s) | 01 /
Huang, I-Der 29 Danesburg Downs Upper Saddle River New Jersey 07458 / US | 02 /
Jermansen, Torris Grahn 245 Getz Avenue Staten Island New York / US | 03 /
Oswald, Alexis Alexander 1098 Sunnyslope Drive Mountainside New Jersey / US | 04 /
Westner, Andrew Arkadij 1 Short Way Paramus New Jersey / US | [1985/44] | Mandataire(s) | Somers, Harold Arnold, et al ESSO Engineering (Europe) Ltd. Patents & Licences Mailpoint 12 Esso House, Ermyn Way Leatherhead, Surrey KT22 8XE / GB | [N/P] |
Précédent [1988/02] | Somers, Harold Arnold, et al ESSO Engineering (Europe) Ltd. Patents & Licences Mailpoint 72 Esso House Ermyn Way Leatherhead, Surrey KT22 8XE / GB | ||
Précédent [1985/44] | Field, Roger Norton (GB) Carpmaels & Ransford 43 Bloomsbury Square GB-London WC1A 2RA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 85100028.1 | 12.02.1980 | [1985/44] | Numéro de priorité, date | US19790011238 | 12.02.1979 Format original publié: US 11238 | US19790043548 | 29.05.1979 Format original publié: US 43548 | US19800114627 | 23.01.1980 Format original publié: US 114627 | [1985/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0159460 | Date: | 30.10.1985 | Langue: | EN | [1985/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.07.1985 | Classification | IPC: | C07F15/00, C07C45/50, C07C27/20, B01J31/24 | [1985/44] | CPC: |
B01J31/1608 (EP);
B01J31/2404 (EP);
C07C45/49 (EP);
C07C45/50 (EP);
C07C45/62 (EP);
C07C45/74 (EP);
C07F15/0006 (EP);
C07F15/008 (EP);
C07F15/02 (EP);
C07F15/06 (EP);
C07F9/50 (EP);
C07F9/5004 (EP);
C07F9/5013 (EP);
C07F9/5027 (EP);
C07F9/5421 (EP);
| C-Set: |
C07C45/49, C07C47/198 (EP);
C07C45/49, C07C47/277 (EP);
C07C45/49, C07C47/32 (EP);
C07C45/50, C07C47/02 (EP); | Etats contractants désignés | FR [1985/44] | Titre | Allemand: | Hydroformylierungs-Katalysator und -Verfahren | [1985/44] | Anglais: | A hydroformylation catalyst and process | [1985/44] | Français: | Catalyseur et procédé d'hydroformylation | [1985/44] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure dexamen | 23.01.1985 | Requête en examen déposée [1985/44] | 03.09.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.11.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.07.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.11.1988 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1989/21] | 21.12.1988 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1989/21] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP80900540.8 / EP0024091 | EP82107978.7 / EP0071281 | Requête en poursuite de la procédure de: | 12.06.1986 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 11.06.1986 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 07.07.1986 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.01.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.01.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.01.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.01.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 20.12.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.12.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 15.12.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | US3832404 [ ]; | US644446 [ ]; | US3527809 [ ] |