EP0171490 - Boîte pour feuilles de calendrier [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.10.1992 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.10.1992 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 02.12.1992 [1992/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fengler, Horst Scharnhorststrasse 10a D-4902 Bad Salzuflen / DE | [1986/08] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1986/08] | Mandataire(s) | Hoefer, Theodor Hoefer, Schmitz, Weber & Partner Patentanwälte Gabriel-Max-Strasse 29 81545 München / DE | [N/P] |
Précédent [1991/42] | Hoefer, Theodor, Dipl.-Ing. Hoefer, Schmitz, Weber Patentanwälte Ludwig-Ganghofer-Strasse 20 D-82031 Grünwald / DE | ||
Précédent [1986/08] | Hoefer, Theodor, Dipl.-Ing. Hoefer, Schmitz, Weber Patentanwälte Ludwig-Ganghofer-Strasse 20 D-82031 Grünwald / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 85101176.7 | 05.02.1985 | [1986/08] | Numéro de priorité, date | DE19840024369U | 17.08.1984 Format original publié: DE 8424369 U | [1986/08] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0171490 | Date: | 19.02.1986 | Langue: | DE | [1986/08] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0171490 | Date: | 13.05.1987 | Langue: | DE | [1987/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0171490 | Date: | 11.12.1991 | Langue: | DE | [1991/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.03.1987 | Classification | IPC: | B42D5/04, B42F7/14 | [1986/08] | CPC: |
B42D5/043 (EP,US);
B42D5/045 (EP,US);
B42D5/046 (EP,US);
B42F7/14 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1986/08] | Titre | Allemand: | Gehäuse für Kalenderblätter | [1986/08] | Anglais: | Case for calendar sheets | [1986/08] | Français: | Boîte pour feuilles de calendrier | [1986/08] | Procédure d'examen | 13.11.1987 | Requête en examen déposée [1988/03] | 11.01.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.05.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.10.1989 | Requête en vue dune décision reçue: {0} | 28.03.1990 | Résultat de la requête en vue d'une decision ((all rights)) : Requête accordée | 13.12.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 17.01.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.04.1991 | Taxe de délivrance payée | 25.04.1991 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.09.1992 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1992/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.02.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.08.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.08.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.08.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.08.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 29.02.1988 | 04   M06   Taxe payée le   25.08.1988 | 28.02.1989 | 05   M06   Taxe payée le   25.08.1989 | 28.02.1990 | 06   M06   Taxe payée le   21.08.1990 | 28.02.1991 | 07   M06   Taxe payée le   28.08.1991 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | SE | 11.12.1991 | NL | 31.03.1992 | [1992/37] |
Précédent [1992/28] | SE | 11.12.1991 | Citations: | Recherche | [A]FR461955 (FRANCOIS ISIDORE LAVERAN [FR]); | [X]GB197169 (JOHN FREDERICK BENNET); | [A]DE818338 (LUDWIG BAUNER BUCHDRUCKEREI ME); | [A]FR2440902 (LICINVEST AG [CH]) |