EP0157141 - Dispositif de relevé de profil rapide [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 26.04.1988 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés PROGE - Groupement d'Intérêt Economique régi par l'Ordonnance du 27 septembre 1967 3-5 Villa Ségur 75007 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1985/41] | Pour tous les Etats désignés PROGE - Groupement d'Intérêt Economique régi par l'Ordonnance du 27 septembre 1967 3-5 Villa Ségur F-75007 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
Denimal, Philippe Les Martres d'Artières F-63430 Pont du Chateau / FR | [1985/41] | Mandataire(s) | Renaudie, Jacques FROGE 3-5 Villa Ségur 75007 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1985/41] | Renaudie, Jacques FROGE 3-5 Villa Ségur F-75007 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 85101761.6 | 18.02.1985 | [1985/41] | Numéro de priorité, date | FR19840002927 | 23.02.1984 Format original publié: FR 8402927 | [1985/41] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0157141 | Date: | 09.10.1985 | Langue: | FR | [1985/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.08.1985 | Classification | IPC: | H04N5/335, G01B11/02 | [1985/41] | CPC: |
G01B11/024 (EP,US);
H04N25/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1985/41] | Titre | Allemand: | Anordnung zum schnellen Profilaufzeichnen | [1985/41] | Anglais: | Device for fast profile plotting | [1985/41] | Français: | Dispositif de relevé de profil rapide | [1985/41] | Dossier détruit : | 10.08.1994 | Procédure dexamen | 26.02.1985 | Requête en examen déposée [1985/41] | 09.10.1986 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.11.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.01.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.04.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.08.1987 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 08.09.1987 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.01.1988 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant à la forme [1988/24] | 31.01.1988 | Demande rejetée, date d'effet juridique [1988/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.02.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 29.02.1988 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YD]US4322752 (BIXBY JAMES A) |