EP0157191 - Méthode et appareil pour la mesure de la vitesse et de la position dans un système asservi [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.05.1991 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.11.1999 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 29.12.1999 [1999/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Berkeley Process Controls Inc. 5327-K Jacuzzi St. US-Richmond, California 94804 / US | [1985/41] | Inventeur(s) | 01 /
Sagues, Paul 1731-D Spruce Street Berkeley California 94709 / US | [1985/41] | Mandataire(s) | Howden, Christopher A., et al FORRESTER & BOEHMERT Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [1985/41] | Howden, Christopher Andrew, et al FORRESTER & BOEHMERT Franz-Joseph-Strasse 38 D-80801 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 85102402.6 | 04.03.1985 | [1985/41] | Numéro de priorité, date | US19840586250 | 05.03.1984 Format original publié: US 586250 | [1985/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0157191 | Date: | 09.10.1985 | Langue: | EN | [1985/41] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0157191 | Date: | 22.04.1987 | Langue: | EN | [1987/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0157191 | Date: | 18.07.1990 | Langue: | EN | [1990/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.03.1987 | Classification | IPC: | G05B19/407, G01P3/42 | [1990/29] | CPC: |
G05B19/21 (EP,US);
G01P13/045 (EP,US);
G05B19/4142 (EP,US);
G05B2219/34006 (EP,US);
G05B2219/34242 (EP,US);
G05B2219/35238 (EP,US);
|
Précédent IPC [1985/41] | G05B19/407 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1985/41] | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zum Messen der Geschwindigkeit und der Position in einem Servomechanismus | [1985/41] | Anglais: | Method and apparatus for measuring velocity and position in servo system | [1985/41] | Français: | Méthode et appareil pour la mesure de la vitesse et de la position dans un système asservi | [1985/41] | Procédure d'examen | 07.10.1987 | Requête en examen déposée [1987/49] | 22.11.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.03.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.08.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 20.12.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 11.01.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.04.1990 | Taxe de délivrance payée | 10.04.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.04.1991 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.03.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.03.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.03.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.03.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 18.07.1990 | BE | 18.07.1990 | SE | 18.07.1990 | LU | 31.03.1991 | [1999/52] |
Précédent [1991/34] | AT | 18.07.1990 | |
BE | 18.07.1990 | ||
SE | 18.07.1990 | ||
Précédent [1991/29] | AT | 18.07.1990 | |
SE | 18.07.1990 | ||
Précédent [1991/16] | SE | 18.07.1990 | Citations: | Recherche | [Y]DE2150397 (LICENTIA GMBH); | [Y]US4214193 (MASON MARTIN K [US]); | [Y]US4245297 (BERTRAM SIDNEY); | [Y]WO8102347 (ZEUS INT TRADING CO LTD [GB], et al) |