Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | ATE54762T | 15.08.1990 | T1 | Numéro de priorité | Date | US58625084 | 05.03.1984 | EP85102402 | 04.03.1985 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP0157191 | Dossier mondial | 18.07.1990 | B1 | EP0157191 | 22.04.1987 | A3 | EP0157191 | 09.10.1985 | A2 | Numéro de priorité | Date | US58625084 | 05.03.1984 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | DE3578677D1 | 23.08.1990 | D1 | Numéro de priorité | Date | US58625084 | 05.03.1984 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | JP2661896B | 08.10.1997 | B2 | JPS60228965 | 14.11.1985 | A | Numéro de priorité | Date | US58625084 | 05.03.1984 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US4639884 | 27.01.1987 | A | Numéro de priorité | Date | US58625084 | 05.03.1984 |