EP0167941 - Capteur de pression différentielle [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 12.10.1989 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1986/03] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Schwaier, Arnold, Dipl.-Ing. Hermann-Löns-Weg 28 D-7516 Karlsbad / DE | [1986/03] | Numéro de la demande, date de dépôt | 85108024.2 | 28.06.1985 | [1986/03] | Numéro de priorité, date | DE19843425198 | 09.07.1984 Format original publié: DE 3425198 | [1986/03] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0167941 | Date: | 15.01.1986 | Langue: | DE | [1986/03] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0167941 | Date: | 05.10.1988 | Langue: | DE | [1988/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.08.1988 | Classification | IPC: | G01L13/02, G01L9/00 | [1988/40] | CPC: |
G01L13/025 (EP);
G01L9/0042 (EP)
|
Précédent IPC [1986/03] | G01L13/02 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1986/03] | Titre | Allemand: | Differenzdruck-Messzelle | [1986/03] | Anglais: | Differential pressure gauge head | [1986/03] | Français: | Capteur de pression différentielle | [1986/03] | Dossier détruit : | 15.05.1995 | Procédure dexamen | 06.04.1989 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1989/48] | 29.06.1989 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1989/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.06.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.06.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 28.04.1989 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.1989 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YP]EP0115074 ; | [Y]DE7703675U ; | [A]CH186010 ; | [A]GB2065893 ; | [A]EP0059488 ; | [A]DE2659376 |