EP0173115 - Electrovanne pour application à vide [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.07.1990 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.07.1990 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 05.09.1990 [1990/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LEYBOLD AKTIENGESELLSCHAFT Wilhelm-Rohn-Strasse 25 63450 Hanau / DE | [N/P] |
Précédent [1988/01] | Pour tous les Etats désignés LEYBOLD AKTIENGESELLSCHAFT Wilhelm-Rohn-Strasse 25 D-63450 Hanau / DE | ||
Précédent [1986/10] | Pour tous les Etats désignés Leybold-Heraeus GmbH Bonner Strasse 498 Postfach 51 07 60 D-5000 Köln 51 / DE | Inventeur(s) | 01 /
Contzen, Franz-Peter Erlenweg 69 D-5000 Köln 30 / DE | 02 /
Jokisch, Gerhard Markusstrasse 121 D-5000 Köln 51 / DE | 03 /
Vittori, Francesco Kierberger Strabe 45 D-5000 Köln 51 / DE | [1986/10] | Mandataire(s) | Leineweber, Jürgen Patentanwalt Siebachstrasse 47 50733 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [1986/10] | Leineweber, Jürgen, Dipl.-Phys. Aggerstrasse 24 D-50859 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 85109763.4 | 02.08.1985 | [1986/10] | Numéro de priorité, date | DE19843431037 | 23.08.1984 Format original publié: DE 3431037 | [1986/10] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0173115 | Date: | 05.03.1986 | Langue: | DE | [1986/10] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0173115 | Date: | 08.10.1986 | Langue: | DE | [1986/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0173115 | Date: | 27.09.1989 | Langue: | DE | [1989/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.08.1986 | Classification | IPC: | F16K31/06, F16K1/48 | [1986/40] | CPC: |
F16K31/0655 (EP,US);
F16K51/02 (EP,US);
Y10T403/32681 (EP,US);
Y10T403/32729 (EP,US)
|
Précédent IPC [1986/10] | F16K31/06 | Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, LI, NL [1986/10] | Titre | Allemand: | Magnetventil für die Vakuumanwendung | [1986/10] | Anglais: | Solenoid valve for vacuum application | [1986/10] | Français: | Electrovanne pour application à vide | [1986/10] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure d'examen | 08.08.1986 | Requête en examen déposée [1986/41] | 03.09.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 01.03.1988 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.06.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.10.1988 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.02.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 08.03.1989 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.05.1989 | Taxe de délivrance payée | 19.05.1989 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.06.1990 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1990/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.07.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.07.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.07.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]CH114339 (CLARION JULES [FR]); | [A]US2829861 (WRIGHT JAMES A); | [A]US3134932 (RAY WILLIAM A); | [A]US3552714 (MANVILLE CHARLES J); | [A]EP0089563 (LEYBOLD HERAEUS GMBH & CO KG [DE]) |