EP0181444 - Dispositif de suspension [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 23.10.1986 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hespe & Woelm GmbH & Co. KG Hasselbecker Strasse 4 D-42579 Heiligenhaus / DE | [1986/21] | Inventeur(s) | 01 /
Gessner, Ulrich Hubertusstrasse 17 D-5628 Heiligenhaus / DE | [1986/21] | Mandataire(s) | Brinkmann & Partner Patentanwälte Partnerschaft mbB Am Seestern 8 40547 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [1986/21] | Stenger, Watzke & Ring Patentanwälte Kaiser-Friedrich-Ring 70 D-40547 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 85110436.4 | 20.08.1985 | [1986/21] | Numéro de priorité, date | DE19840033632U | 16.11.1984 Format original publié: DE 8433632 U | [1986/21] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0181444 | Date: | 21.05.1986 | Langue: | DE | [1986/21] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0181444 | Date: | 05.11.1986 | Langue: | DE | [1986/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.09.1986 | Classification | IPC: | E05D15/06 | [1986/21] | CPC: |
E05D15/063 (EP);
E05Y2201/64 (EP);
E05Y2600/32 (EP);
E05Y2900/132 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1986/21] | Titre | Allemand: | Hängevorrichtung | [1986/21] | Anglais: | Suspension device | [1986/21] | Français: | Dispositif de suspension | [1986/21] | Dossier détruit : | 16.12.1992 | Procédure d'examen | 03.10.1986 | Demande retirée par le demandeur [1986/50] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]GB1405931 ; | [A]CH430486 |