EP0174003 - Porteur de tige et creuset [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.06.1991 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.06.1991 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 31.07.1991 [1991/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Forschungszentrum Jülich GmbH Wilhelm-Johnen-Strasse D-52425 Jülich / DE | [1986/11] | Inventeur(s) | 01 /
Boden, Karl Siemenstrasse 20 D-5170 Jülich / DE | 02 /
Ibach, Harald, Prof., Dr. Kalkbergstrasse 167 D-5100 Aachen-Verlautenheide / DE | 03 /
Linke, Udo Im Reuter 37 D-5160 Düren / DE | [1986/11] | Numéro de la demande, date de dépôt | 85111100.5 | 03.09.1985 | [1986/11] | Numéro de priorité, date | DE19843432467 | 04.09.1984 Format original publié: DE 3432467 | [1986/11] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0174003 | Date: | 12.03.1986 | Langue: | DE | [1986/11] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0174003 | Date: | 20.04.1988 | Langue: | DE | [1988/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0174003 | Date: | 08.08.1990 | Langue: | DE | [1990/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.03.1988 | Classification | IPC: | C30B15/30, C30B13/32 | [1986/11] | CPC: |
C30B15/30 (EP,US);
C30B13/32 (EP,US);
Y10S117/917 (EP,US);
Y10T117/1008 (EP,US);
Y10T117/1072 (EP,US);
Y10T117/1084 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1986/11] | Titre | Allemand: | Stab- und Tiegel-Halterung | [1986/11] | Anglais: | Holder for ingot and crucible | [1986/11] | Français: | Porteur de tige et creuset | [1986/11] | Procédure d'examen | 17.05.1988 | Requête en examen déposée [1988/29] | 24.11.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 12.02.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.03.1990 | Taxe de délivrance payée | 16.03.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.05.1991 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.08.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.09.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.08.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP5969491 ; | [A]FR1340477 (PHILIPS NV); | [A]DE1519838 (NIPPON ELECTRIC INDUSTRY COMPA); | [AD]DE2306755 (SIEMENS AG) | [A] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, Band 26, Nr. 10B, März 1984, Seiten 5542-5543, IBM CORP., New York, US; K.M. KIM et al.: "Elimination of crystal orbiting in czochralski cable puller with a coaxial magnet and magnetic weight" | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 8, Nr. 172 (C-237)[1609], 9. August 1984; & JP-A-59 69 491 (GAKEI DENKI SEISAKUSHO K.K.) 19-04-1984, & JP5969491 A 00000000 |