EP0177928 - Guide d'onde, en particulier fibre optique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.04.1989 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.08.2008 | Changement - demandeur | publié le 17.09.2008 [2008/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, CA 94304-1112 / US | [N/P] |
Précédent [2008/38] | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto CA 94304-1112 / US | ||
Précédent [1986/16] | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Company Mail Stop 20 B-O, 3000 Hanover Street Palo Alto, California 94304 / US | Inventeur(s) | 01 /
Nordby, Rasmus 10177 Viceroy Ct. No.2 Cupertino California 95014 / US | [1986/16] | Mandataire(s) | Liesegang, Roland, et al Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [1986/43] | Liesegang, Roland, Dr.-Ing., et al FORRESTER & BOEHMERT Franz-Joseph-Strasse 38 D-80801 München / DE | ||
Précédent [1986/16] | Schulte, Knud, Dipl.-Ing. Hewlett-Packard GmbH Europ. Patent- und Lizenzabteilung Herrenberger Strasse 130 D-71034 Böblingen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 85112707.6 | 08.10.1985 | [1986/16] | Numéro de priorité, date | US19840659150 | 09.10.1984 Format original publié: US 659150 | [1986/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0177928 | Date: | 16.04.1986 | Langue: | EN | [1986/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0177928 | Date: | 29.06.1988 | Langue: | EN | [1988/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.02.1986 | Classification | IPC: | G02B6/00 | [1986/16] | CPC: |
G02B6/262 (EP);
G02B6/4214 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [1986/16] | Titre | Allemand: | Lichtwellenleiter, insbesondere optische Faser | [1986/16] | Anglais: | Optical waveguide, particularly optical fiber | [1986/16] | Français: | Guide d'onde, en particulier fibre optique | [1986/16] | Procédure d'examen | 28.05.1986 | Requête en examen déposée [1986/31] | 30.01.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 09.06.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.11.1987 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 30.12.1987 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.03.1988 | Taxe de délivrance payée | 04.03.1988 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.03.1989 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1989/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.10.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US4130343 ; | [A]US4381882 ; | [A]GB2135473 | Examen | EP0088410 |