EP0180834 - Dérivés de la 4-oxopyrido[2,3-d]pyrimidine, procédé pour leur préparation et médicaments les contenant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.06.1990 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.11.1999 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 29.12.1999 [1999/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GÖDECKE AKTIENGESELLSCHAFT Salzufer 16 D-10587 Berlin / DE | [1986/20] | Inventeur(s) | 01 /
Kleinschroth, Jürgen, Dr. Freiburger Strasse 13 D-7809 Denzlingen / DE | 02 /
Satzinger, Gerhard, Dr. Im Mattenbühl 7 D-7809 Denzlingen / DE | 03 /
Mannhardt, Karl, Dr. Pfauenstrasse 14 D-7807 Elzach-Oberprechtal / DE | 04 /
Hartenstein, Johannes, Dr. Fohrenbühl 23 D-7801 Stegen-Wittental / DE | 05 /
Osswald, Hartmut, Prof. Dr. Kiefernweg 1 D-7808 Waldkirch 2 / DE | 06 /
Weinheimer, Günter, Dr. Sachsenstrasse 4 D-7809 Denzlingen / DE | 07 /
Fritschi, Edgar, Dr. Am Scheuerwald 2 D-7811 St. Peter / DE | [1986/20] | Numéro de la demande, date de dépôt | 85113270.4 | 18.10.1985 | [1986/20] | Numéro de priorité, date | DE19843438351 | 19.10.1984 Format original publié: DE 3438351 | [1986/20] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0180834 | Date: | 14.05.1986 | Langue: | DE | [1986/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0180834 | Date: | 30.08.1989 | Langue: | DE | [1989/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.03.1986 | Classification | IPC: | C07D471/04, A61K31/505, // (C07D471/04, 239:00, 221:00) | [1986/20] | CPC: |
C07D471/04 (EP,US);
A61P25/02 (EP);
A61P3/00 (EP);
A61P3/14 (EP);
A61P9/00 (EP);
A61P9/10 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1986/20] | Titre | Allemand: | 4-Alkoxy-pyrido[2,3-d]pyrimidin-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung und diese enthaltende Arzneimittel | [1986/20] | Anglais: | 4-Alkoxypyrido[2,3-d]pyrimidine derivatives, process for their preparation and medicaments containing them | [1986/20] | Français: | Dérivés de la 4-oxopyrido[2,3-d]pyrimidine, procédé pour leur préparation et médicaments les contenant | [1986/20] | Procédure d'examen | 18.10.1985 | Requête en examen déposée [1986/20] | 13.05.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 14.07.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.09.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.02.1988 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.10.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 31.10.1988 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.02.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 01.03.1989 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.05.1989 | Taxe de délivrance payée | 16.05.1989 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 31.05.1990 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1990/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.09.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.10.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | LU | 31.10.1989 | [1999/52] | Citations: | Recherche | [A]BE525394 ; | [A]US3673184 (MINAMI SHINSAKU, et al) | [AD] - ARZNEIMITTEL FORSCHUNG, Band 31(II), Nr. 8, 1981, Seiten 1173-1177, Aulendorf, DE; VON H. MEYER et al.: "2-Aminodihydropyridine Struktur und antihypertensive Wirksamkeit" |