EP0203221 - Dispositif pour s'étendre sur le sol [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.08.1988 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.08.1988 | Demande réputée retirée | publié le 28.09.1988 [1988/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hobi, Bernadette Röhrliberg 54 CH-6330 Cham / CH | [1986/49] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1986/49] | Mandataire(s) | Kemény, Andreas c/o Kemény AG Patentanwaltbüro Postfach 3414 CH-6002 Luzern / CH | [1986/49] | Numéro de la demande, date de dépôt | 85113323.1 | 21.10.1985 | [1986/49] | Numéro de priorité, date | CH19850002287 | 30.05.1985 Format original publié: CH 228785 | [1986/49] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0203221 | Date: | 03.12.1986 | Langue: | DE | [1986/49] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0203221 | Date: | 05.08.1987 | Langue: | DE | [1987/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.06.1987 | Classification | IPC: | A47G9/06 | [1986/49] | CPC: |
A47G9/06 (EP);
E04H15/62 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1986/49] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Liegen auf dem Boden | [1986/49] | Anglais: | Device for lying down on the ground | [1986/49] | Français: | Dispositif pour s'étendre sur le sol | [1986/49] | Dossier détruit : | 11.08.1994 | Procédure dexamen | 08.02.1988 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1988/39] | 02.05.1988 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1988/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.06.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 05.02.1988 | M02   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2907057 ; | [X]US2898609 ; | [A]US3241202 ; | [A]US3237904 |