EP0187211 - Dispositif générateur de signal sonore [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.06.1990 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.06.1990 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 16.08.1990 [1990/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés YAMAHA CORPORATION 10-1, Nakazawa-cho Hamamatsu-shi Shizuoka-ken / JP | [N/P] |
Précédent [1988/22] | Pour tous les Etats désignés YAMAHA CORPORATION 10-1, Nakazawa-cho Hamamatsu-shi Shizuoka-ken / JP | ||
Précédent [1986/29] | Pour tous les Etats désignés Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha 10-1, Nakazawa-cho Hamamatsu-shi Shizuoka-ken / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kunimoto, Toshifumi c/o NIPPON GAKKI SEIZO K.K. 10-1, Nakazawa-cho Hamamatsu-shi Shizuoka-ken / JP | [1986/29] | Mandataire(s) | Kehl, Günther, et al Kehl, Ascherl, Liebhoff & Ettmayr Patentanwälte Friedrich-Herschel-Strasse 9 81679 München / DE | [N/P] |
Précédent [1989/35] | Kehl, Günther, Dipl.-Phys., et al Patentanwälte Hagemann & Kehl Postfach 86 03 29 D-81630 München / DE | ||
Précédent [1988/35] | Kehl, Günther, Dipl.-Phys. Patentanwälte HAGEMANN & KEHL Ismaninger Strasse 108 Postfach 860329 D-8000 München 86 / DE | ||
Précédent [1986/29] | Kehl, Günther, Dipl.-Phys. Patentanwälte Hagemann & Kehl Postfach 86 03 29 D-81630 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 85113670.5 | 28.10.1985 | [1986/29] | Numéro de priorité, date | JP19840228371 | 30.10.1984 Format original publié: JP 22837184 | [1986/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0187211 | Date: | 16.07.1986 | Langue: | EN | [1986/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0187211 | Date: | 30.08.1989 | Langue: | EN | [1989/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.05.1986 | Classification | IPC: | G10H7/00 | [1986/29] | CPC: |
G10H7/008 (EP,US);
G10H1/125 (EP,US);
G10H2250/621 (EP,US);
G10H2250/631 (EP,US);
Y10S84/09 (EP,US);
Y10S84/10 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, GB [1986/29] | Titre | Allemand: | Tonsignalerzeugungsvorrichtung | [1986/29] | Anglais: | Tone signal generating apparatus | [1986/29] | Français: | Dispositif générateur de signal sonore | [1986/29] | Procédure d'examen | 02.09.1986 | Requête en examen déposée [1986/45] | 25.07.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.11.1988 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.01.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 22.02.1989 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.05.1989 | Taxe de délivrance payée | 12.05.1989 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 31.05.1990 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1990/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.10.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.10.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US4138915 (NAGAI YOHEI, et al); | [Y]GB2103005 (NIPPON MUSICAL INSTRUMENTS MFG [JP]); | [A]US4267761 (DEUTSCH RALPH) |