EP0150885 - Dispositif à semi-conducteur émettant un faisceau d'électrons [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.04.1989 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.04.1989 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 14.06.1989 [1989/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [1985/32] | Pour tous les Etats désignés Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
van der Mast, Karel Diederick c/o INT. OCTROOIBUREAU B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 02 /
Hoeberechts, Arthur Marie Eugene c/o INT. OCTROOIBUREAU B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 03 /
van Gorkom, Gerardus Gegorius Petrus c/o INT. OCTROOIBUREAU B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [1985/32] | Mandataire(s) | Raap, Adriaan Yde, et al Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [1985/32] | Raap, Adriaan Yde, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 85200083.5 | 28.01.1985 | [1985/32] | Numéro de priorité, date | NL19840000297 | 01.02.1984 Format original publié: NL 8400297 | [1985/32] | Langue de dépôt | NL | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0150885 | Date: | 07.08.1985 | Langue: | EN | [1985/32] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0150885 | Date: | 28.08.1985 | Langue: | EN | [1985/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0150885 | Date: | 29.06.1988 | Langue: | EN | [1988/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.06.1985 | Classification | IPC: | H01J1/30, H01J29/04, H01J37/073 | [1985/32] | CPC: |
H01J1/308 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, DE, FR, GB, IT, NL [1985/32] | Titre | Allemand: | Halbleitervorrichtung zur Erzeugung eines Elektronenstrahles | [1985/32] | Anglais: | Semiconductor device for producing an electron beam | [1985/32] | Français: | Dispositif à semi-conducteur émettant un faisceau d'électrons | [1985/32] | Procédure d'examen | 27.02.1986 | Requête en examen déposée [1986/18] | 13.10.1986 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.01.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.02.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 20.03.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.07.1987 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 27.10.1987 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.01.1988 | Taxe de délivrance payée | 27.01.1988 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.03.1989 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1989/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.01.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.01.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP56160740 ; | [A]US3581151 (BOYLE WILLARD S, et al); | [A]US4168213 (HOEBERECHTS ARTHUR M E); | [A]GB2054959 (PHILIPS NV) | [A] - PATENTS ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 6, no. 47 (E-99)[925], 26th March 1982, page 12E99; & JP-A-56 160 740 (SONY K.K.) 10-12-1981, & JP56160740 A 00000000 |