EP0159075 - Cassette pour bande vidéo [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.02.1989 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.02.1989 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 22.03.1989 [1989/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GEFITEC S.A. Avenue de la Gare, 5 Case postale 452 CH-1001 Lausanne 1 / CH | [1985/43] | Inventeur(s) | 01 /
Posso, Patrick Pierre Philippe Avenue de la Gare 5 CH-1001 Lausanne / CH | [1985/43] | Mandataire(s) | Meylan, Robert Maurice, et al c/o BUGNION S.A. 10, route de Florissant Case Postale 375 1211 Genève 12 - Champel / CH | [N/P] |
Précédent [1985/43] | Meylan, Robert Maurice, et al c/o BUGNION S.A. 10, route de Florissant Case Postale 375 CH-1211 Genève 12 - Champel / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 85200460.5 | 26.03.1985 | [1985/43] | Numéro de priorité, date | FR19840005639 | 10.04.1984 Format original publié: FR 8405639 | [1985/43] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0159075 | Date: | 23.10.1985 | Langue: | FR | [1985/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0159075 | Date: | 02.03.1988 | Langue: | FR | [1988/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.07.1985 | Classification | IPC: | G11B23/087 | [1985/43] | CPC: |
G11B23/08735 (EP,US);
G11B23/045 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, GB, LI, NL [1985/43] | Titre | Allemand: | Videobandkassette | [1985/43] | Anglais: | Video tape cassette | [1985/43] | Français: | Cassette pour bande vidéo | [1985/43] | Dossier détruit : | 02.03.1998 | Procédure d'examen | 28.10.1985 | Requête en examen déposée [1986/03] | 05.02.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.05.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.08.1987 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 07.09.1987 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.11.1987 | Taxe de délivrance payée | 19.11.1987 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.12.1988 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1989/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.02.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]FR2194017 (SONY CORP [JP]); | [A]FR2104074 (SONY CORP); | [A]EP0097964 (HITACHI LTD [JP], et al); | [AD]FR2390801 (MINNESOTA MINING & MFG [US]); | [A]FR2136612 (SONY CORP); | [A]FR2216643 (SONY CORP [JP]) |