EP0167268 - Clapet rotatif de ventilation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 12.02.1986 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GENERAL MOTORS CORPORATION General Motors Building 3044 West Grand Boulevard Detroit Michigan 48202 / US | [N/P] |
Précédent [1986/02] | Pour tous les Etats désignés GENERAL MOTORS CORPORATION General Motors Building 3044 West Grand Boulevard Detroit Michigan 48202 / US | Inventeur(s) | 01 /
Hoffman, Donald Edward 78 Willowcrest Drive West Seneca New York 14224 / US | 02 /
McDonald, David Bradley 6430 Tonawanda Creek Road Lockport New York 14094 / US | [1986/02] | Mandataire(s) | Breakwell, John Neil Bower, et al GM Patent Section Vauxhall Motors Limited Luton Office (F6) P.O. Box No. 3 Kimpton Road Luton Bedfordshire LU2 OSY / GB | [N/P] |
Précédent [1986/02] | Breakwell, John Neil Bower, et al GM Patent Section Vauxhall Motors Limited Luton Office (F6) P.O. Box No. 3 Kimpton Road Luton Bedfordshire LU2 OSY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 85303743.0 | 29.05.1985 | [1986/02] | Numéro de priorité, date | US19840624115 | 25.06.1984 Format original publié: US 624115 | [1986/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0167268 | Date: | 08.01.1986 | Langue: | EN | [1986/02] | Classification | IPC: | F16K11/02 | [1986/02] | CPC: |
B60H1/00685 (EP);
F24F13/04 (EP);
F24F13/10 (EP);
B60H2001/00714 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL, SE [1986/02] | Titre | Allemand: | Drehbares Lüftungsventil | [1986/02] | Anglais: | Rotary air valve | [1986/02] | Français: | Clapet rotatif de ventilation | [1986/02] | Dossier détruit : | 16.12.1992 | Procédure d'examen | 12.06.1985 | Requête en examen déposée [1986/02] | 31.01.1986 | Demande retirée par le demandeur [1986/14] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |