EP0214349 - Cabine de peinture [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.02.1990 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.04.2002 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): FR | publié le 12.06.2002 [2002/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ELECTROPAINTING SALES PTY LTD. 34 Norman Street Peakhurst New South Wales 2210 / AU | [N/P] |
Précédent [1987/12] | Pour tous les Etats désignés ELECTROPAINTING SALES PTY LTD. 34 Norman Street Peakhurst New South Wales 2210 / AU | Inventeur(s) | 01 /
Fallas, Spyros Unit 11, 17 Gordon Street Brighton Le Sands, New South Wales 2216 / AU | [1987/12] | Mandataire(s) | JENSEN & SON 366-368 Old Street London EC1V 9LT / GB | [N/P] |
Précédent [1987/12] | JENSEN & SON 70 Paul Street London EC2A 4NA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 85306383.2 | 09.09.1985 | [1987/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0214349 | Date: | 18.03.1987 | Langue: | EN | [1987/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0214349 | Date: | 26.04.1989 | Langue: | EN | [1989/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.05.1986 | Classification | IPC: | B05B15/12 | [1987/12] | CPC: |
B05B16/20 (EP);
B05B16/95 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1987/12] | Titre | Allemand: | Lackierkabine | [1987/12] | Anglais: | A paint booth assembly | [1987/12] | Français: | Cabine de peinture | [1987/12] | Procédure d'examen | 14.05.1987 | Requête en examen déposée [1987/29] | 03.02.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.05.1988 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.06.1988 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 27.10.1988 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.01.1989 | Taxe de délivrance payée | 04.01.1989 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 27.01.1990 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1990/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.09.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.09.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 26.04.1989 | BE | 26.04.1989 | FR | 26.04.1989 | NL | 26.04.1989 | LU | 30.09.1989 | [2002/24] |
Précédent [1999/52] | AT | 26.04.1989 | |
BE | 26.04.1989 | ||
NL | 26.04.1989 | ||
LU | 30.09.1989 | ||
Précédent [1991/08] | AT | 26.04.1989 | |
BE | 26.04.1989 | ||
NL | 26.04.1989 | ||
Précédent [1990/11] | AT | 26.04.1989 | |
NL | 26.04.1989 | ||
Précédent [1990/09] | AT | 26.04.1989 | Citations: | Recherche | [A]US1448000 (REEVES ORWELL C) |