EP0148803 - Déflecteur acousto-optique polychromatique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1985/29] | Déflecteur acoust-optique polychromatique | ||
[1989/09] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.01.1990 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.01.1990 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 21.02.1990 [1990/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SOCIETE FRANCAISE D'EQUIPEMENTS POUR LA NAVIGATION AERIENNE (S.F.E.N.A.) B.P. 59 Aérodrome de Villacoublay F-78140 Velizy Villacoublay / FR | Pour tous les Etats désignés Société AUTOMATES ET AUTOMATISMES (S.A.R.L.) 6-8 rue de Versailles F-78470 Saint Remy les Chevreuse / FR | [1985/29] | Inventeur(s) | 01 /
Bastian, Jean-Louis 7, Avenue du Général Maistre F-75014 Paris / FR | 02 /
Picault, Jean-Pierre 2, Ch. de la Garenne F-91290 La Norville / FR | [1985/29] | Mandataire(s) | Chevallier, Robert Marie Georges Cabinet BOETTCHER 23, rue La Boétie F-75008 Paris / FR | [1987/10] |
Précédent [1985/29] | Chevallier, Robert Marie Georges Société SEDIC 40, rue Victor Basch F-92120 Montrouge / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 85400034.6 | 09.01.1985 | [1985/29] | Numéro de priorité, date | FR19840000257 | 10.01.1984 Format original publié: FR 8400257 | [1985/29] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0148803 | Date: | 17.07.1985 | Langue: | FR | [1985/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0148803 | Date: | 01.03.1989 | Langue: | FR | [1989/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.06.1985 | Classification | IPC: | G02F1/11, G02F1/33 | [1985/29] | CPC: |
G02F1/332 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [1985/29] | Titre | Allemand: | Akusto-optische polykromatische Ablenkeinheit | [1985/29] | Anglais: | Polychromatic acousto-optical deflector | [1985/29] | Français: | Déflecteur acousto-optique polychromatique | [1989/09] |
Précédent [1985/29] | Déflecteur acoust-optique polychromatique | Procédure d'examen | 09.12.1985 | Requête en examen déposée [1986/10] | 08.05.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.08.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.05.1988 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 10.06.1988 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 09.08.1988 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.11.1988 | Taxe de délivrance payée | 04.11.1988 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 02.12.1989 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1990/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.01.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.11.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.11.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE3248539 ; | [A]EP0018150 ; | [A]DE3205868 ; | [A]US3783185 | [A] - JOURNAL OF PHYSICS E; SCIENTIFIC INSTRUMENTS, vol. 6, no. 9, septembre 1973, pages 868-670, Londres, GB; Y. OHTSUKA: "Sound velocity measurement based on optical heterodyne detection techniques using two successive ultrasonic waves" | [A] - APPLIED OPTICS, vol. 20, no. 4, 15 février 1981, pages 588-590, New York, US; J.B. ABBISS et al.: "Deviation-free Bragg cell frequency-shifting" |