EP0172053 - Vanne auto-nettoyante pour produits poudreux, granuleux et pâteux [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.07.1989 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.07.1989 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 30.08.1989 [1989/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ETABLISSEMENTS TROUVAY & CAUVIN Société Anonyme 58, rue Général Chanzy F-76600 Le Havre / FR | [1988/32] |
Précédent [1986/08] | Pour tous les Etats désignés ETABLISSEMENTS TROUVAY & CAUVIN Société Anonyme 58, rue Général Chanzy F-76600 Le Havre / FR | ||
Pour tous les Etats désignés Morello, Aldo 18 bis, rue Creuze F-69100 Villeurbanne / FR | Inventeur(s) | 01 /
Besnard, Henri 8, Place du Général Leclerc F-76400 Fecamp / FR | 02 /
Fremau, Daniel Immeuble Ravel Parc de la Rivière Appartement 40 F-76400 Fecamp / FR | [1986/08] | Mandataire(s) | Rodhain, Claude Cabinet Claude Rodhain S.A. 3, rue Moncey 75009 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1986/08] | Rodhain, Claude Cabinet Claude Rodhain S.A. 3, rue Moncey F-75009 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 85401303.4 | 27.06.1985 | [1986/08] | Numéro de priorité, date | FR19840011042 | 11.07.1984 Format original publié: FR 8411042 | [1986/08] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0172053 | Date: | 19.02.1986 | Langue: | FR | [1986/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0172053 | Date: | 14.09.1988 | Langue: | FR | [1988/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.11.1985 | Classification | IPC: | F16K3/316, F16K3/02 | [1986/08] | CPC: |
F16K3/0281 (EP,US);
F16K3/316 (EP,US);
Y10T137/4273 (EP,US);
Y10T137/4336 (EP,US);
Y10T137/6075 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1986/08] | Titre | Allemand: | Selbstreinigende Ventile für pulverige, körnige und teigartige Produkte | [1986/08] | Anglais: | Self-cleaning valve for powdery, granular and doughy products | [1986/08] | Français: | Vanne auto-nettoyante pour produits poudreux, granuleux et pâteux | [1986/08] | Procédure d'examen | 04.06.1986 | Requête en examen déposée [1986/33] | 10.07.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.09.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.11.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 07.01.1988 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.02.1988 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 11.03.1988 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.06.1988 | Taxe de délivrance payée | 03.06.1988 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.06.1989 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1989/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.06.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.06.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US1675986 (LYALL MASON HAROLD); | [A]FR1452707 (FMC CORP) | Examen | EP0048780 |