EP0156747 - Procédé et appareil mécanisé pour le découpage de fenêtres carrées ou rectangulaires dans des cadres destinés à l'encadrement artistique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.03.1989 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.03.1989 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 17.05.1989 [1989/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Vigneron, Gérard Gaston Quartier St Marcel F-26150 Die / FR | Pour tous les Etats désignés Brûlé, Jean Camille Raymond F-01130 Les Neyrolles, Ain / FR | [1985/40] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1985/40] | Mandataire(s) | Bratel, Gérard, et al Cabinet Germain & Maureau 12, rue Boileau BP 6153 69466 Lyon Cedex 06 / FR | [N/P] |
Précédent [1985/40] | Bratel, Gérard, et al Cabinet GERMAIN & MAUREAU Le Britannia - Tour C 20, boulevard E. Déruelle F-69003 Lyon / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 85420055.7 | 22.03.1985 | [1985/40] | Numéro de priorité, date | FR19840005113 | 22.03.1984 Format original publié: FR 8405113 | [1985/40] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0156747 | Date: | 02.10.1985 | Langue: | FR | [1985/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0156747 | Date: | 25.05.1988 | Langue: | FR | [1988/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.07.1985 | Classification | IPC: | B26F1/38 | [1985/40] | CPC: |
B26F1/3853 (EP,US);
Y10T83/051 (EP,US);
Y10T83/0524 (EP,US);
Y10T83/06 (EP,US);
Y10T83/0605 (EP,US);
Y10T83/7507 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1985/40] | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zum Ausschneiden von quadratischen oder rechteckigen Öffnungen in Bilderrahmen | [1985/40] | Anglais: | Method and apparatus for cutting square or rectangular windows out of mats for making picture frames | [1985/40] | Français: | Procédé et appareil mécanisé pour le découpage de fenêtres carrées ou rectangulaires dans des cadres destinés à l'encadrement artistique | [1985/40] | Procédure d'examen | 06.02.1986 | Requête en examen déposée [1986/15] | 12.02.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.06.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.09.1987 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 26.11.1987 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.02.1988 | Taxe de délivrance payée | 20.02.1988 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.02.1989 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1989/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.02.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.03.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 25.05.1988 | [1989/13] | Citations: | Recherche | [A]US3130622 (ENO WILLIAM F); | [Y]US3213736 (KEETON WILLIAM B); | [Y]US3774495 (MATTHEW M); | [Y]US3779119 (BROIDES I); | [A]US3996827 (LOGAN MALCOLM); | [X]US4098160 (WEIL HANS HERMAN); | [A]US4200429 (WEIL HANS H [SE]) |