EP0176452 - Dispositif de support et de réglage en orientation d'organes divers par rapport à un plan de référence [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.04.1989 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.05.1991 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 03.07.1991 [1991/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) 101, rue de Tolbiac 75654 Paris Cédex 13 / FR | [N/P] |
Précédent [1986/14] | Pour tous les Etats désignés INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) 101, rue de Tolbiac F-75654 Paris Cédex 13 / FR | Inventeur(s) | 01 /
Cathignol, Dominique 14, rue du Fort F-69740 Genas / FR | 02 /
Chapelon, Jean-Yves 6, allée M. Achard F-69100 Villeurbanne / FR | 03 /
Devonec, Marian 81, avenue des Balmes F-01700 Miribel / FR | [1986/14] | Mandataire(s) | Ropital-Bonvarlet, Claude, et al Cabinet BEAU DE LOMENIE 51, avenue Jean-Jaurès B.P. 7073 69301 Lyon Cédex 07 / FR | [N/P] |
Précédent [1986/14] | Ropital-Bonvarlet, Claude, et al Cabinet BEAU DE LOMENIE 51, avenue Jean-Jaurès B.P. 7073 F-69301 Lyon Cédex 07 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 85420152.2 | 20.08.1985 | [1986/14] | Numéro de priorité, date | FR19840013235 | 22.08.1984 Format original publié: FR 8413235 | [1986/14] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0176452 | Date: | 02.04.1986 | Langue: | FR | [1986/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0176452 | Date: | 08.06.1988 | Langue: | FR | [1988/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.02.1986 | Classification | IPC: | F16M13/00 | [1986/14] | CPC: |
A61B10/02 (EP);
F16M11/043 (EP);
F16M11/12 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, GB, IT, NL [1986/14] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Tragen und zur verstellbaren Orientierung von verschiedenen Elementen bezüglich einer Referenzebene | [1986/14] | Anglais: | Device for supporting and orientating various elements in relation to a reference plane | [1986/14] | Français: | Dispositif de support et de réglage en orientation d'organes divers par rapport à un plan de référence | [1986/14] | Procédure d'examen | 20.05.1986 | Requête en examen déposée [1986/29] | 24.08.1987 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 09.12.1987 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.02.1988 | Taxe de délivrance payée | 24.02.1988 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.03.1989 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1989/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.08.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4068655 ; | [A]US3212497 ; | [A]US3762404 ; | [A]FR2156966 |