EP0176476 - Procédé de préparation d'oxyde d'aluminium léger très actif dispersé et produits façonnés en oxyde d'aluminium léger et procédé de préparation des produits façonnés [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.01.1989 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Schweizerische Aluminium AG CH-3965 Chippis / CH | [N/P] |
Précédent [1986/14] | Pour tous les Etats désignés SCHWEIZERISCHE ALUMINIUM AG CH-3965 Chippis / CH | Inventeur(s) | 01 /
Weingärtner, Fritz Ostermannstrasse 17 D-5014 Kerpen-Horrem / DE | [1986/14] | Numéro de la demande, date de dépôt | 85810394.8 | 30.08.1985 | [1986/14] | Numéro de priorité, date | CH19840004410 | 14.09.1984 Format original publié: CH 441084 | [1986/14] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0176476 | Date: | 02.04.1986 | Langue: | DE | [1986/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.02.1986 | Classification | IPC: | B01J20/08, C01F7/02 | [1986/14] | CPC: |
B01J20/08 (EP,US);
C01F7/021 (EP,US);
C01P2004/50 (EP,US);
C01P2004/61 (EP,US);
C01P2004/62 (EP,US);
C01P2006/12 (EP,US);
C01P2006/14 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1986/14] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung von hochaktivem, dispersem Aluminiumleichtoxidhydrat und Formkörper aus Aluminiumleichtoxid sowie Verfahren zur Herstellung der Formkörper | [1986/14] | Anglais: | Process for the preparation of light, highly activated dispersed aluminium oxide, shaped products of light aluminium oxide and process for the preparation of the shaped products | [1986/14] | Français: | Procédé de préparation d'oxyde d'aluminium léger très actif dispersé et produits façonnés en oxyde d'aluminium léger et procédé de préparation des produits façonnés | [1986/14] | Dossier détruit : | 19.07.1995 | Procédure dexamen | 29.09.1986 | Requête en examen déposée [1986/48] | 10.02.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.08.1988 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1989/10] | 22.09.1988 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1989/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.07.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.1988 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]FR2116538 (BAYER AG); | [A]US4166100 (ANDRUSHKEVICH MIKHAIL M [SU], et al); | [A]EP0025900 (KALI CHEMIE AG [DE]) |