EP0218587 - ANTICORPS MONOCLONAUX ET PROCEDE D'IMMUNISATION LES UTILISANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.09.1991 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.09.1991 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 30.10.1991 [1991/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DANA FARBER CANCER INSTITUTE 44 Binney Street Boston Massachusetts 02115 / US | [N/P] |
Précédent [1987/17] | Pour tous les Etats désignés DANA FARBER CANCER INSTITUTE 44 Binney Street Boston Massachusetts 02115 / US | Inventeur(s) | 01 /
SCHLOSSMAN, Stuart, F. One Fox Place Newton Center, MA 02192 / US | 02 /
MORIMOTO, Chikao 329 Great Plain Avenue Needham, MA 02192 / US | 03 /
LETVIN, Norman 36 Brackett Road Newton, MA 02158 / US | [1987/17] | Mandataire(s) | Moon, Donald Keith, et al BREWER & SON Quality House Quality Court Chancery Lane London WC2A 1HT / GB | [1987/17] | Numéro de la demande, date de dépôt | 85902868.0 | 22.05.1985 | [1987/17] | WO1985US00966 | Numéro de priorité, date | US19850703219 | 19.02.1985 Format original publié: US 703219 | [1987/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO8604782 | Date: | 28.08.1986 | Langue: | EN | [1986/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0218587 | Date: | 22.04.1987 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.08.1986, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1987/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0218587 | Date: | 07.11.1990 | Langue: | EN | [1990/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 28.08.1986 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.06.1988 | Classification | IPC: | C12P21/00, G01N33/569 | [1990/45] | CPC: |
C07K16/2842 (EP,US)
|
Précédent IPC [1987/17] | A01N1/02 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1987/17] | Titre | Allemand: | MONOKLONALE ANTIKÖRPER UND IMMUNISIERUNG DAMIT | [1987/17] | Anglais: | MONOCLONAL ANTIBODIES AND METHOD OF IMMUNIZING THEREWITH | [1987/17] | Français: | ANTICORPS MONOCLONAUX ET PROCEDE D'IMMUNISATION LES UTILISANT | [1987/17] | Entrée dans la phase régionale | 24.09.1986 | Taxe nationale de base payée | 24.09.1986 | Taxe de recherche payée | 24.09.1986 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.09.1986 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.09.1986 | Requête en examen déposée [1987/17] | 30.08.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.12.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.02.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 24.04.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.05.1990 | Taxe de délivrance payée | 04.05.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.08.1991 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.04.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.04.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.04.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 17.04.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [E]WO8505639 (DANA FARBER CANCER INST INC [US]) | Recherche internationale | [A]US4361550 (KUNG PATRICK C, et al); | [A]US4361549 (KUNG PATRICK C, et al) | [A] - European Journal of Immunology, Volume 12, pages 232-236, issued 1982, ROBIN E. CALLARD et al, Phenotype of Human T Helper and Suppressor Cells in an in Vitro Specific Antibody Response. | [A] - European Surgical Research, Volume 14 (6), pages 447-448, issued 1982, H. BALNER et al, In Vitro and in Vivo Effects in Rhesus Monkeys of Monoclonal Antibodies against Human and Monkey T Cell Subsets. | [A] - European Journal of Immunology, Volume 13, pages 345-347, issued 1983, NORMAN L LETVIN et al, T Lymphocyte Surface Antigens in Primates. | [A] - Clinical Immunology and Immunopathology, Volume 31, pages 96-101, issued 1984, LAURA V. CHALIFOUX et al, Delineation of Lymphocyte Subsets in Lymph Nodes of Non-Human Primates. | [A] - Immunogenetics, Volume 18, pages 599-615, issued 1983, EDWARD A. CLARK et al, Evolution of Epitopes on Human and Nonhuman Primate Lymphocyte Cell Surface Antigens. | [X] - Human Immunology, Volume 7, pages 95-104, issued 1983, BARRY L. POWELL et al, A Monoclonal Antibody Reactive with a Second Epitope of the 67,000-Dalton Human t Cell Antigen. | [A] - Science, Volume 215, page 298-299, issued 15 January 1982, BARTON F. HAYNES et al, Human T Cell Antigen Expression by Primate T Cells. | [A] - Cellular Immunology, Volume 84, pages 163-170, issued 1984, NORMAN L. LETVIN et al, Surface Antigen Changes During B-Lymphocyte Activation in Primates. | [A] - Journal of Immunology, Volume 132, pages 759-765, issued February 1984, PAUL J. MARTIN et al, Epitope Mapping of the Human Surface Suppressor/Cytotoxic T Cell Molecule Tp32. | [X] - Journal of Immunology, Volume 131, pages 180-185, issued July 1983, PAUL J. MARTIN et al, Identification and Functional Characterization of Two Distinct Epitopes on the Human T Cell Surface Protein Tp50. | [A] - Progress in Immunology, Volume 5, pages 1069-1078, issued 1983, STUART F. SCHLOSSMAN et al, Human T Lymphocytes: Their Differentiative History and Functional Program. | Examen | - N, European Journal of Immunology, Vol. 12, Pages 232-236, Issued 1982, Robin E. Callard et al. Phenotype of human T Helper and suppressor Cells in an InVitro Specific Antibody Response | - N, European Surgical Research, Vol. 14(6), pages 447,448, issued 1982, H. Balner et al, In Vitro and In Vivo Effects in Rhesus Monkeys of Monoclonal Antibodies Against Human and Monkey T Cell Subsets. | - N, European Journal of Immunology, Vol.13, pages 345-347, Issued 1983, Norman L Letvin et al., T Lymphocyte Surface Antigens in Primates. | - N, Clinical Immunology and Immunopathology, Vol. 31, Pages 96-101, Issued 1984, Laura V. Chalifoux et al., Delination of Lymphocyte Subsets in Lymph Nodes of Non-Human Primates. | - N, Immunogenetics, Vol 18, Pages 599-615, Issued 1983, Edward A. Clark et al, Evolution of Epitopes on Human and Nonhuman Primate Lyymphocyte Cell Surface Antigens. | - N, human Immunology,Vol. 7, Pages 95-104, Issued 1983, Barry L. Powell et al, A Monoclonal Antibody Reactive with a second Epitope of the 67000-Dalton Human T-Cell Antigen | - N-SCience, Vol. 215, Pages 298-299, Issued 15 January 1982, Barton F. Haynes et al, Human T Cell Antigen Expression by Primates T Cells. | - N, Cellular Immunology, vol. 84, pages 163-170, 1984, Norman L. Letvin et al, Surface Antigen Changes during B-Lymphocyte Activation in Primates. | - N, Journal of Immunology, Volume 132, pages 759-765, Issued february 1984, Paul J. Martin et al, Epitope Mapping of the Human Surface Suppressor/Cytotoxic T Cell Molecule Tp32. | - N, Journal of Immuonology, vol. 131, pages 180-185, July 1983, P.J. Martin et al, Identification of Functional Characterization of Two Distinct Epitopes on the Human T Cell Surface Protein Tp50. |