EP0219500 - SYSTEMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.03.1991 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.03.1991 | Demande réputée retirée | publié le 08.05.1991 [1991/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KIDDE-GRAVINER LIMITED Pentagon House Sir Frank Whittle Road Derby DE2 4EE / GB | [1990/23] |
Précédent [1990/14] | Pour tous les Etats désignés KIDDE GRAVINER LIMITED Poyle Road Colnbrook Slough Berkshire / GB | ||
Précédent [1987/18] | Pour tous les Etats désignés McCULLOCH, Alister, Leslie 18 Berwick Brae Drive Berwick, VIC 3806 / AU | Inventeur(s) | 01 /
McCulloch, Alister Leslie 18 Berwick Brae Drive Berwick, Victoria 3806 / AU | [1990/14] |
Précédent [1987/18] | 01 /
voir demandeur ... | Mandataire(s) | Foster, David Martyn, et al Mathisen & Macara LLP 120 Bridge Road Chertsey Surrey KT16 8LA / GB | [N/P] |
Précédent [1990/20] | Foster, David Martyn, et al MATHISEN MACARA & CO. The Coach House 6-8 Swakeleys Road Ickenham Uxbridge UB10 8BZ / GB | ||
Précédent [1987/18] | Burford, Anthony Frederick W.H. Beck, Greener & Co. 7 Stone Buildings Lincoln's Inn London WC2A 3SZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 85903188.2 | 15.07.1985 | [1987/18] | WO1985AU00153 | Numéro de priorité, date | AU19840006189 | 24.07.1984 Format original publié: AU 618984 | [1987/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO8600969 | Date: | 13.02.1986 | Langue: | EN | [1986/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0219500 | Date: | 29.04.1987 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 13.02.1986, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1987/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 13.02.1986 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.12.1988 | Classification | IPC: | F16K5/04, A62C3/08, A62C35/12, A62C37/06, A62C37/28 | [1987/18] | CPC: |
A62C35/68 (EP,US);
F16K13/06 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1987/18] | Titre | Allemand: | FEUERSCHUTZSYSTEME | [1987/18] | Anglais: | FIRE PROTECTION SYSTEMS | [1987/18] | Français: | SYSTEMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES | [1987/18] | Dossier détruit : | 20.04.2002 | Divers | EPB 1990/28: Teilanmeldung 90106807.2 eingereicht am 15/07/85 | EPB 1990/28: Divisional application 90106807.2 filed on 15/07/85 | EPB 1990/28: Demande divisionnaire 90106807.2 déposée le 15/07/85 | Entrée dans la phase régionale | 26.01.1987 | Taxe nationale de base payée | 26.01.1987 | Taxe de recherche payée | 26.01.1987 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.01.1987 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 21.02.1986 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: BE | 26.01.1987 | Requête en examen déposée [1987/18] | 01.12.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.04.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.08.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 07.11.1990 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1991/19] | 07.12.1990 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1991/19] | Demande(s) divisionnaire(s) | EP90106807.2 / EP0383368 | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.07.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.07.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.06.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.1990 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2877780 (WHITLEY ERNEST M, et al); | [A]US3474809 (GORDON WILLIAM); | [A]US4313453 (HOLMES PAUL M) | Recherche internationale | [A]US2336942 (LINDSAY CHARLES H); | [A]US2353765 (ANDERS MATHISEN); | [A]US2399553 (LINDSAY CHARLES H, et al); | [A]US2560091 (DAVIS CHARLES B); | [A]GB1133722 (GRAVINER COLNBROOK LTD); | [A]US4003395 (TYLER MAURICE EUGENE); | [A]AU5684280 (GRAVINER LTD KIDDE); | [A]US4351394 (ENK WILLIAM A); | [A]AU573839B (DOW CORNING LTD) |