EP0193556 - CLAVIER OPTIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 12.02.1987 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.02.1987 | Demande réputée retirée | publié le 01.04.1987 [1987/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SOULOUMIAC, Alain 29, rue du Général Brunet F-75019 Paris / FR | [1986/37] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1986/37] | Numéro de la demande, date de dépôt | 85904263.2 | 09.09.1985 | [1986/37] | WO1985FR00239 | Numéro de priorité, date | FR19840013810 | 07.09.1984 Format original publié: FR 8413810 | FR19840017588 | 19.11.1984 Format original publié: FR 8417588 | FR19850008944 | 13.06.1985 Format original publié: FR 8508944 | [1986/37] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO8601954 | Date: | 27.03.1986 | Langue: | FR | [1986/07] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0193556 | Date: | 10.09.1986 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 27.03.1986, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1986/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 27.03.1986 | Classification | IPC: | H03K17/969 | [1986/37] | CPC: |
H03K17/969 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1986/37] | Titre | Allemand: | OPTISCHE TASTATUR | [1986/37] | Anglais: | OPTICAL KEYBOARD | [1986/37] | Français: | CLAVIER OPTIQUE | [1986/37] | Dossier détruit : | 28.06.1993 | Procédure dexamen | 12.08.1986 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1987/14] | 09.10.1986 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1987/14] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 09.06.1986 | AT   M02   Pas encore payé | 09.06.1986 | BE   M02   Pas encore payé | 09.06.1986 | CH   M02   Pas encore payé | 09.06.1986 | DE   M02   Pas encore payé | 09.06.1986 | FR   M02   Pas encore payé | 09.06.1986 | GB   M02   Pas encore payé | 09.06.1986 | IT   M02   Pas encore payé | 09.06.1986 | LU   M02   Pas encore payé | 09.06.1986 | NL   M02   Pas encore payé | 09.06.1986 | SE   M02   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 29.09.1986 | M02   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | US3648050 [ ]; | US3856127 [ ]; | US4417824 [ ]; | EP0054644 [ ]; | WO8100773 [ ] | [X] - Computer Design, Vol. 21, No. 3, March 1982 (Winchester, Mass. US) EIDSMORE: "Keystrokes Detected by Interrupting light-Beams in low Profile Keyboard", pages 66-67 see figures 1,2; right hand column, line 27 - page 70line 19 | [X] - IBM Technical Disclosure Bulletin, Vol. 17, No. 3, August 1974 (New York, US) UBERBACHER: "Optical Keyboard", pages 822-823, see figures 1,3: page 822, line 1 - page 823line 7 | [A] - IBM Technical Disclosure Bulletin, Vol. 23, No. 11, April 1981 (New York, US) DUNCAN et al.: "Optical Keyboard", pages 4998-4999see figures; pages 4998-4999 |