EP0242357 - FILTRE A ROTATION A COTE PROPRE NON METALLIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 14.11.1989 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CATERPILLAR INC. 100 N.E. Adams Street Peoria IL 61629-6490 / US | [N/P] |
Précédent [1987/44] | Pour tous les Etats désignés CATERPILLAR INC. 100 Northeast Adams Street Peoria Illinois 61629-6490 / US | Inventeur(s) | 01 /
GROEZINGER, John, J. Box 189, Bristol Hollow Road Dunlap, IL 61525 / US | 02 /
STREITMATTER, Ronald, W. 501 N. Elm Toulon, IL 61483 / US | [1987/44] | Mandataire(s) | Jackson, Peter Arthur, et al GILL JENNINGS & EVERY Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | [N/P] |
Précédent [1987/44] | Jackson, Peter Arthur, et al GILL JENNINGS & EVERY Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 85906126.9 | 25.11.1985 | [1987/44] | WO1985US02312 | Numéro de priorité, date | US19850781623 | 30.09.1985 Format original publié: US 781623 | [1987/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO8701957 | Date: | 09.04.1987 | Langue: | EN | [1987/08] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0242357 | Date: | 28.10.1987 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.04.1987, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1987/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 09.04.1987 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.12.1987 | Classification | IPC: | B01D27/08, B01D29/00, B01D35/30 | [1987/44] | CPC: |
B01D27/08 (EP);
B01D2201/0407 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, SE [1987/44] | Titre | Allemand: | FILTRATSEITIG NICHTMETALLISCHER AUFSCHRAUBBARER FILTER | [1987/44] | Anglais: | NONMETALLIC CLEAN SIDE SPIN-ON FILTER | [1987/44] | Français: | FILTRE A ROTATION A COTE PROPRE NON METALLIQUE | [1987/44] | Dossier détruit : | 02.03.1998 | Entrée dans la phase régionale | 20.03.1987 | Taxe nationale de base payée | 20.03.1987 | Taxe de recherche payée | 20.03.1987 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.03.1987 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 20.03.1987 | Requête en examen déposée [1987/44] | 02.02.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.06.1989 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1990/01] | 31.07.1989 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1990/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.10.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.10.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.10.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | US2334664 [ ]; | DE881189 [ ] | Recherche internationale | [Y]US4369113 (STIFELMAN JACK); | [Y]US3722691 (FRANCOIS P); | [Y]US3695443 (SCHMIDT HENRY JR); | [Y]US2028062 (GOLDMAN MAURICE A); | [Y]US3640390 (GOY THOMAS J, et al); | [Y]US3543935 (DETRICK ROBERT P); | [Y]US4212658 (BESSOUAT ROGER [FR], et al); | [Y]US4045349 (HUMBERT JR KINGSLEY E); | [Y]US2583423 (HALLINAN WILLIAM W); | [Y]US4008301 (ARISAKA KATSUHARU, et al) |