EP0204188 - Panneau de construction transparent et absorbant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.08.1990 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.08.1990 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 26.09.1990 [1990/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FLACHGLAS AKTIENGESELLSCHAFT Otto-Seeling-Promenade 10-14 90762 Fürth / DE | [N/P] |
Précédent [1986/50] | Pour tous les Etats désignés FLACHGLAS AKTIENGESELLSCHAFT Otto-Seeling-Promenade 10-14 D-90762 Fürth / DE | Inventeur(s) | 01 /
Böhmer, Walter, Dipl.-Phys. Buer-Gladbecker-Strasse 53b D-4650 Gelsenkirchen / DE | 02 /
Reichmann, Peter, Dipl.-Phys. Am Dahlbusch 78 D-4650 Gelsenkirchen / DE | [1986/50] | Mandataire(s) | Andrejewski, Walter, et al Patentanwälte Andrejewski, Honke & Partner Postfach 10 02 54 D-45002 Essen / DE | [N/P] |
Précédent [1986/50] | Andrejewski, Walter, Dr., et al Patentanwälte Andrejewski, Honke & Partner Postfach 10 02 54 D-45002 Essen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 86106583.7 | 15.05.1986 | [1986/50] | Numéro de priorité, date | DE19853518154 | 21.05.1985 Format original publié: DE 3518154 | [1986/50] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0204188 | Date: | 10.12.1986 | Langue: | DE | [1986/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0204188 | Date: | 18.10.1989 | Langue: | DE | [1989/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.10.1986 | Classification | IPC: | B32B17/10, C03C27/12, E04B1/86 | [1986/50] | CPC: |
B32B17/10045 (EP);
B32B27/08 (US);
B32B17/10761 (EP);
E04B1/86 (EP);
E06B5/205 (EP);
B32B2307/412 (US);
E04B2001/8461 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, SE [1986/50] | Titre | Allemand: | Durchsichtige Schalldämmbauplatte | [1986/50] | Anglais: | Light transmitting sound absorption construction plate | [1986/50] | Français: | Panneau de construction transparent et absorbant | [1986/50] | Procédure d'examen | 09.01.1987 | Requête en examen déposée [1987/12] | 19.09.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.01.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.03.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 17.04.1989 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.05.1989 | Taxe de délivrance payée | 25.05.1989 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.07.1990 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1990/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.03.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.03.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US3249178 (WATTERS BILL G); | [A]DE2332915 ; | [Y]DE2929491 (DANSK PLASTPLADE VAERK); | [A]FR2516646 (BOUSSOIS SA [FR]) |