Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
09.08.1990 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 26.09.1990 [1990/39] |
02.09.1989 | Délivrance (prévue) | publié le 18.10.1989 [1989/42] |
15.09.1988 | Premier rapport d'examen | |
26.01.1987 | Requête en examen présentée | publié le 18.03.1987 [1987/12] |
24.10.1986 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 10.12.1986 [1986/50] |