Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP0209876 | Dossier mondial | 07.10.1987 | A3 | EP0209876 | 28.01.1987 | A2 | Numéro de priorité | Date | IT8338385 | 22.07.1985 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | IT1201974 | 02.02.1989 | B | Numéro de priorité | Date | IT8338385 | 22.07.1985 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | JPH0757379B | 21.06.1995 | B2 | JPS6257718 | 13.03.1987 | A | Numéro de priorité | Date | IT8338385 | 22.07.1985 |