EP0250639 - Méthode et dispositif pour l'enlèvement de boues provenant des eaux [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.01.1991 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.01.1991 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 20.03.1991 [1991/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kreyenberg, Heiner, Dipl.-Ing. Dr. Waldseestrasse 31 D-40885 Ratingen / DE | [1988/01] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1988/01] | Mandataire(s) | Brinkmann & Partner Patentanwälte Partnerschaft mbB Am Seestern 8 40547 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [1988/01] | Stenger, Watzke & Ring Patentanwälte Kaiser-Friedrich-Ring 70 D-40547 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 86110467.7 | 29.07.1986 | [1988/01] | Numéro de priorité, date | DE19863620700 | 20.06.1986 Format original publié: DE 3620700 | [1988/01] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0250639 | Date: | 07.01.1988 | Langue: | DE | [1988/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0250639 | Date: | 04.04.1990 | Langue: | DE | [1990/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.08.1987 | Classification | IPC: | C02F11/00, B03B9/00, B01D21/00 | [1988/01] | CPC: |
C02F11/00 (EP,US);
B01D17/00 (EP,US);
B01D17/0205 (EP,US);
B01D17/047 (EP,US);
B01D36/04 (EP,US);
B03B9/00 (EP,US);
C02F1/5236 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, IT, LI, NL, SE [1988/08] |
Précédent [1988/01] | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zum Entschlammen von Gewässern | [1988/01] | Anglais: | Method and installation for sludge removal from waters | [1988/01] | Français: | Méthode et dispositif pour l'enlèvement de boues provenant des eaux | [1988/01] | Procédure d'examen | 23.06.1987 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 17.08.1987 | Requête en examen déposée [1988/01] | 18.09.1987 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) FR, GB, LU | 21.12.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.04.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.07.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.08.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.09.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 04.10.1989 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.12.1989 | Taxe de délivrance payée | 05.12.1989 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.01.1991 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.06.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.06.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 22.06.1987 | FR   M02   Pas encore payé | 22.06.1987 | GB   M02   Pas encore payé | 22.06.1987 | LU   M02   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2538285 (SWAYZE MYRON A); | [A]DE3517931 (SCHAUENBURG MASCH [DE]) | [A] - AUFBEREITUNGS-TECHNIK, Band 23, Nr. 4, April 1982, Seiten 169-172, Wiesbaden, DE; M. BRÄUER: "Modernes Kieswerk im Raum Karlsruhe" | [A] - AUFBEREITUNGS-TECHNIK, Band 27, Nr. 7, Juli 1986, Seiten 396-402, Wiesbaden, DE; W. HASSE et al.: "Ein neues Konzept der Kohleaufbereitung in Kanada - 1000t/h-Wäsche Obed-Marsh in Produktion" | [A] - PORTS AND DREDGING, Nr. 121, 1985, Seiten 14-17, Papendrecht, NL; "Verplaatsbare goudwasinstallatie" | [A] - WATER POLLUTION CONTROL FEDERATION, WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN, 1977, Seiten 160,183,340, Washington, US; "Waste water treatment plant design" | [A] - F. MEINCK et al.: "Industrie-Abwässer", 4. Auflage, 1968, Seiten 81,82, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, DE |