EP0255842 - Procédé, système et appareil de refroidissement minimisant la déshydratation des produits carnés frais et produits analogues [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.03.1992 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.03.1992 | Demande réputée retirée | publié le 13.05.1992 [1992/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Tippmann, Robert T. 9837 St. Joe Road Fort Wayne Indiana 46815 / US | [N/P] |
Précédent [1988/07] | Pour tous les Etats désignés Tippmann, Robert T. 9837 St. Joe Road Fort Wayne Indiana 46815 / US | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1988/07] | Mandataire(s) | Leiser, Gottfried, et al Prinz & Partner GbR Manzingerweg 7 81241 München / DE | [N/P] |
Précédent [1989/05] | Leiser, Gottfried, Dipl.-Ing., et al Prinz & Partner, Manzingerweg 7 D-81241 München / DE | ||
Précédent [1988/07] | Leiser, Gottfried, Dipl.-Ing. Patentanwälte Prinz, Leiser, Bunke & Partner Manzingerweg 7 D-8000 München 60 / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 86110793.6 | 05.08.1986 | [1988/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0255842 | Date: | 17.02.1988 | Langue: | EN | [1988/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.05.1987 | Classification | IPC: | A23B4/14, A23B4/06, A23L3/36 | [1988/07] | CPC: |
A22B5/0076 (EP);
A23B4/066 (EP);
F25D17/042 (EP);
F25D17/067 (EP);
F28D1/0472 (EP);
F25D2400/28 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1988/07] | Titre | Allemand: | Kühlungsverfahren, -System und -Vorrichtung mit eingeschränkter Dehydratierung von frischen Fleischprodukten und dergleichen | [1988/07] | Anglais: | Cooling method, system and apparatus for minimizing dehydration of fresh meat products and the like | [1988/07] | Français: | Procédé, système et appareil de refroidissement minimisant la déshydratation des produits carnés frais et produits analogues | [1988/07] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure dexamen | 04.08.1988 | Requête en examen déposée [1988/39] | 14.03.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.07.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.08.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 24.05.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.07.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.11.1991 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1992/20] | 12.12.1991 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1992/20] | Requête en poursuite de la procédure de: | 24.05.1991 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 24.05.1991 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 02.07.1991 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.08.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.08.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.08.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 02.09.1991 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2629232 ; | [Y]US2591178 ; | [A]US2560057 ; | [A]US4310020 ; | [A]US2705678 ; | [A]US2315285 ; | [A]US4089188 |