EP0221281 - Dispositif pour purger un mélange de développement comprenant un composant magnétique d'une unité de développement d'une machine à imprimer non mécanique ou d'une machine à copier [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.09.1989 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.11.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 26.12.2007 [2007/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1987/20] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Neufeld, Manfred, Ing.-grad. Parkstrasse 34 D-8021 Baierbrunn / DE | [1987/20] | Numéro de la demande, date de dépôt | 86112151.5 | 02.09.1986 | [1987/20] | Numéro de priorité, date | DE19853536080 | 09.10.1985 Format original publié: DE 3536080 | [1987/20] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0221281 | Date: | 13.05.1987 | Langue: | DE | [1987/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0221281 | Date: | 30.11.1988 | Langue: | DE | [1988/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.03.1987 | Classification | IPC: | G03G15/08 | [1987/20] | CPC: |
G03G15/0844 (EP,US);
G03G21/105 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1987/20] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Entfernen eines, eine magnetische Komponente enthaltenden Entwicklergemisches aus einer Entwicklerstation eines nichtmechanischen Druck- oder Kopiergerätes | [1987/20] | Anglais: | Device for purging a developer mixture containing a magnetic component from the developer unit of a non-mechanical printing or copying machine | [1987/20] | Français: | Dispositif pour purger un mélange de développement comprenant un composant magnétique d'une unité de développement d'une machine à imprimer non mécanique ou d'une machine à copier | [1987/20] | Procédure d'examen | 26.03.1987 | Requête en examen déposée [1987/22] | 11.11.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.03.1988 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.04.1988 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 24.05.1988 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.06.1988 | Taxe de délivrance payée | 08.06.1988 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 31.08.1989 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1989/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.09.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 30.11.1988 | NL | 30.11.1988 | [2007/52] |
Précédent [1999/42] | IT | 30.11.1988 | |
NL | 30.11.1988 | ||
Précédent [1989/52] | NL | 30.11.1988 | Citations: | Recherche | [A]JP5786875 ; | [A]JP6098467 ; | [A]US3632019 (HARM JOHN F); | [A]US3930466 (SMITH RICHARD E [US], et al); | [A]US4082061 (FRASER LAWRENCE J); | [A]US4380309 (TAKAHASHI YUJI [JP]); | [A]US4439034 (DANIELS RAYMOND A [US]); | [A]US4459012 (ALLEN JAMES D [US], et al); | [A]GB2150052 (RICOH KK) | [A] - PATENTS ABSTRACTS OF JAPAN, Band 6, Nr. 168 (P-139)[1046], 2. September 1982; & JP-A-57 86 875 (RICOH K.K.) 31.05.1982, & JP5786875 A 00000000 | [A] - PATENTS ABSTRACTS OF JAPAN, Band 9, Nr. 246 (P-393)[1969], 3. Oktober 1985; & JP-A-60 98 467 (FUJI XEROX K.K.) 1.06.1985, & JP6098467 A 00000000 |