blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au dimanche.

Autres interruptions
Accessibilité

2022.02.11

en savoir plus...
blank Flash info

Flash Info

La Lettonie participe au Registre fédéré
Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2025-04-16

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP0260336

EP0260336 - Séparateur de liquide pour une série de machines frigorifiques refroidies par de l'air ou de l'eau à renvoi permanent d'huile [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutOpposition rejetée
Statut actualisé le  27.07.1994
Base de données mise à jour au 26.04.2025
Dernier événement   Tooltip23.11.2007Extinction du brevet dans un Etat contractant
État(s) actualisé(s): FR
publié le 26.12.2007  [2007/52]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
TEKO Gesellschaft für Kältetechnik GmbH
Wächtersbacher Strasse 90
D-60386 Frankfurt / DE
[1988/12]
Inventeur(s)01 / Glorer, Erwin
Kinzigstrasse 22
D-6466 Gründau 2 / DE
[1988/12]
Mandataire(s)Munderich, Paul
Frankfurter Strasse 84
D-63584 Gründau / DE
[N/P]
Précédent [1988/12]Munderich, Paul, Dipl.-Ing.
Frankfurter Strasse 84
D-63584 Gründau / DE
Numéro de la demande, date de dépôt86112791.816.09.1986
[1988/12]
Langue de dépôtDE
Langue de la procédureDE
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP0260336
Date:23.03.1988
Langue:DE
[1988/12]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP0260336
Date:08.08.1990
Langue:DE
[1990/32]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP23.06.1987
ClassificationIPC:F25B43/02
[1990/32]
CPC:
F25B43/006 (EP)
Précédent IPC [1988/12]F25B43/00
Etats contractants désignésDE,   FR,   GB,   IT [1988/20]
Précédent [1988/12]AT,  BE,  CH,  DE,  FR,  GB,  IT,  LI,  LU,  NL,  SE 
TitreAllemand:Flüssigkeitsabscheider für einen luft- oder auch wassergekühlten Kältemaschinensatz zur permanenten Ölrückführung[1988/12]
Anglais:Liquid separator for a set of air or water cooled refrigeration machines for permanent oil return[1988/12]
Français:Séparateur de liquide pour une série de machines frigorifiques refroidies par de l'air ou de l'eau à renvoi permanent d'huile[1988/12]
Procédure d'examen17.09.1987Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s)
14.12.1987Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, CH, LI, LU, NL, SE
23.09.1988Requête en examen déposée  [1988/47]
13.03.1989Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
07.07.1989Réponse à une notification de la division dexamen
06.09.1989Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
27.10.1989Réponse à une notification de la division dexamen
29.01.1990Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui)
15.02.1990Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
15.05.1990Taxe de délivrance payée
15.05.1990Taxe publication/d‘impression payée
Opposition(s)Opposant(s)01  08.05.1991   
Linde Aktiengesellschaft, Wiesbaden
Zentrale Patentabteilung
D-82049 Höllriegelskreuth / DE
 [1991/28]
11.06.1991Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition
17.07.1991Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition
23.07.1991Communication des observations du titulaire du brevet (délai: M04)
26.11.1991Réponse des parties concernées aux observations du titulaire du brevet
10.06.1992Date d'envoi de la notification de rejet de l'opposition
01.07.1994Effet juridique du rejet de l'opposition [1994/37]
Recours après opposition13.08.1992Recours reçu No.  T0761/92
01.07.1994Résultat de la procédure de recours : recours de l'opposant retiré
Taxes payéesTaxe annuelle
28.09.1988Taxe annuelle Année du brevet 03
29.09.1989Taxe annuelle Année du brevet 04
Surtaxe
Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973
16.09.1987AT   M02   Pas encore payé
16.09.1987BE   M02   Pas encore payé
16.09.1987CH   M02   Pas encore payé
16.09.1987LU   M02   Pas encore payé
16.09.1987NL   M02   Pas encore payé
16.09.1987SE   M02   Pas encore payé
Dérogation à la compétence  Tooltip
exclusive de la juridiction
unifiée du brevet
Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni.
Extinctions durant la phase d’opposition  TooltipFR08.08.1990
GB08.08.1990
IT08.08.1990
[2006/14]
Précédent [1999/42]GB08.08.1990
IT08.08.1990
FR28.12.1990
Précédent [1991/41]GB08.08.1990
FR28.12.1990
Précédent [1991/40]FR28.12.1990
Citations:Recherche[A]EP0094590  ;
 [A]DE2602582  ;
 [A]FR2564957  ;
 [A]DE3119440  ;
 [A]DE2540032  ;
 [A]WO8601882  ;
 [A]DE2324680  ;
 [A]GB2164736
L'OEB décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données émanant d'administrations tierces. Il ne garantit notamment pas l'exhaustivité, l'actualité ou la pertinence à des fins spécifiques de ces données.