EP0248940 - Relais de déclenchement d'un tendeur de ceinture de sécurité pour véhicule [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.08.1991 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.08.1991 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 25.09.1991 [1991/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hengstler Bauelemente GmbH Postfach 1249 D-78561 Wehingen / DE | [1987/51] | Inventeur(s) | 01 /
Seeger, Gunter A., Dipl.-Ing. Heidelberger Landstrasse 341 D-6100 Darmstadt-Eberstadt / DE | 02 /
Reger, Arno Reuthof 12 D-7209 Deilingen / DE | [1987/51] | Mandataire(s) | Riebling, Peter Patentanwalt Postfach 31 60 88113 Lindau / DE | [N/P] |
Précédent [1989/35] | Riebling, Peter, Dr.-Ing., Patentanwalt Postfach 31 60 D-88113 Lindau / DE | ||
Précédent [1987/52] | Riebling, Peter, Dr.-Ing. Patentanwalt Dr.-Ing. P. Riebling, Postfach 31 60 D-88113 Lindau / DE | ||
Précédent [1987/51] | Riebling, Günter, Dr. Patentanwalt Dr.-Ing. P. Riebling, Postfach 31 60 D-88113 Lindau / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 86112896.5 | 18.09.1986 | [1987/51] | Numéro de priorité, date | DE19863619474 | 10.06.1986 Format original publié: DE 3619474 | [1987/51] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0248940 | Date: | 16.12.1987 | Langue: | DE | [1987/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0248940 | Date: | 03.10.1990 | Langue: | DE | [1990/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.10.1987 | Classification | IPC: | B60R22/46, G01P15/08, H01H36/00, H01H35/14 | [1987/51] | CPC: |
H01H35/147 (EP,US);
H01H35/14 (KR)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, SE [1987/51] | Titre | Allemand: | Relais zur Betätigung eines Gurtstraffers an Kraftfahrzeug-Sicherheitshaltegurten | [1987/51] | Anglais: | Actuating relay for a vehicle seat belt tensioning device | [1987/51] | Français: | Relais de déclenchement d'un tendeur de ceinture de sécurité pour véhicule | [1987/51] | Procédure d'examen | 19.12.1987 | Requête en examen déposée [1988/09] | 13.09.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.12.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.01.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 08.02.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.04.1990 | Taxe de délivrance payée | 19.04.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 04.07.1991 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.09.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.01.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.11.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 02.10.1989 | 04   M06   Taxe payée le   31.01.1990 | 01.10.1990 | 05   M06   Taxe payée le   22.11.1990 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]DE1942176 (EATON YALE & TOWNE); | [A]DE2001756 (BREHM HANS HEINRICH); | [A]US3795780 (LAWRIE G); | [Y]FR2366683 (DAIMLER BENZ AG [DE]); | [A]DE3204232 (DOEHREN HANS VON); | [A]DE3216321 (DAIMLER BENZ AG); | [A]DE3338287 (GUENTHER W GMBH) |