EP0209917 - Procédé de fabrication d'un verre de lunettes pour myopes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.04.1991 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.05.1992 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 22.07.1992 [1992/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés N.V. OPTIMED Noordkaai 9 8700 Izegem / BE | [N/P] |
Précédent [1987/05] | Pour tous les Etats désignés N.V. OPTIMED Noordkaai 9 B-8700 Izegem / BE | Inventeur(s) | 01 /
Hellstrom, Lars Kvarnbygdan 10 Mölndal / SE | [1987/05] | Mandataire(s) | Prüfer, Lutz H. Harthauser Strasse 25d 81545 München / DE | [N/P] |
Précédent [1990/33] | Prüfer, Lutz H., Dipl.-Phys. Harthauser Strasse 25d D-81545 München / DE | ||
Précédent [1988/51] | (deleted) | ||
Précédent [1987/05] | Pieraerts, Jacques, et al GEVERS Patents, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat 5 B-1831 Diegem / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 86200147.6 | 03.02.1986 | [1987/05] | Numéro de priorité, date | NL19850002142 | 26.07.1985 Format original publié: NL 8502142 | [1987/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0209917 | Date: | 28.01.1987 | Langue: | EN | [1987/05] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0209917 | Date: | 06.07.1988 | Langue: | EN | [1988/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0209917 | Date: | 13.06.1990 | Langue: | EN | [1990/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.05.1988 | Classification | IPC: | G02C7/02, B24B13/00 | [1988/18] | CPC: |
G02C7/02 (EP,US)
|
Précédent IPC [1987/05] | G02C7/02 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, SE [1987/05] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung eines Brillenglases für Kurzsichtige | [1987/05] | Anglais: | Method for manufacturing a spectacle-glass for myopes | [1987/05] | Français: | Procédé de fabrication d'un verre de lunettes pour myopes | [1987/05] | Procédure d'examen | 15.08.1988 | Requête en examen déposée [1988/41] | 08.02.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.04.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.07.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 20.11.1989 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.12.1989 | Taxe de délivrance payée | 19.12.1989 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.03.1991 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.02.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.01.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.02.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 28.02.1991 | [1992/30] | Citations: | Recherche | [A]US1563918 (PARSONS HAROLD K); | [A]US2822647 (RIPS NORMAN N, et al); | [A]US2990664 (CEPERO GILBERTO R); | [X]DE2344558 (SMITH JOSEPH H); | [A]US3897657 (SMITH JOSEPH H) | Examen | CH634928 | BE899955 |