EP0206390 - Composition détergente contenant des enzymes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.07.1993 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.07.2008 | Changement - demandeur | publié le 06.08.2008 [2008/32] | Demandeur(s) | Pour :CH
DE
FR
IT
LI
NL
SE
Unilever N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | Pour :GB
Unilever PLC Unilever House Blackfriars London Greater London EC4P 4BQ / GB | [N/P] |
Précédent [2008/32] | Pour :CH
DE
FR
IT
LI
NL
SE
UNILEVER N.V. Weena 455 NL-3013 AL Rotterdam / NL | ||
Pour :GB
Unilever PLC Unilever House Blackfriars London EC4P 4BQ / GB | |||
Précédent [1993/09] | Pour :CH
DE
FR
IT
LI
NL
SE
UNILEVER N.V. Weena 455 NL-3013 AL Rotterdam / NL | ||
Pour :GB
UNILEVER PLC Unilever House Blackfriars P.O. Box 68 London EC4P 4BQ / GB | |||
Précédent [1986/52] | Pour :CH
DE
FR
IT
LI
NL
SE
UNILEVER N.V. Weena 455 NL-3013 AL Rotterdam / NL | ||
Pour :GB
UNILEVER PLC Unilever House Blackfriars P.O. Box 68 London EC4P 4BQ / GB | Inventeur(s) | 01 /
Thom, David van Deventerlaan 59 NL-2271 TW Voorburg / NL | 02 /
Swarthoff, Ton Melkweg 34 Nl-3225 VE Hellevoetsluis / NL | 03 /
Maat, Jan Molenstraat 2 NL-2681 BS Monster / NL | [1986/52] | Mandataire(s) | Kan, Jacob Hendrik, et al Unilever Patent Group Olivier van Noortlaan 120 3133 AT Vlaardingen / NL | [N/P] |
Précédent [1991/12] | Kan, Jacob Hendrik, Dr., et al Unilever N.V. Patent Division P.O. Box 137 NL-3130 AC Vlaardingen / NL | ||
Précédent [1988/48] | Stancliffe, Terence Christopher UNILEVER PLC Patent Division Colworth House Sharnbrook GB-Bedford MK44 1LQ / GB | ||
Précédent [1986/52] | van Gent, Jan Paulus Unilever N.V., Patent Division Postbus 137 NL-3130 AC Vlaardingen / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 86200941.2 | 30.05.1986 | [1986/52] | Numéro de priorité, date | GB19850014707 | 11.06.1985 Format original publié: GB 8514707 | [1986/52] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0206390 | Date: | 30.12.1986 | Langue: | EN | [1986/52] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0206390 | Date: | 09.11.1988 | Langue: | EN | [1988/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0206390 | Date: | 09.09.1992 | Langue: | EN | [1992/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.09.1988 | Classification | IPC: | C11D3/386, C12N9/20 | [1986/52] | CPC: |
C11D3/38627 (EP,US);
C11D10/00 (KR)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1986/52] | Titre | Allemand: | Enzymhaltiges Reinigungsmittel | [1986/52] | Anglais: | Enzymatic detergent composition | [1986/52] | Français: | Composition détergente contenant des enzymes | [1986/52] | Procédure d'examen | 12.05.1987 | Requête en examen déposée [1987/28] | 26.01.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.02.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.08.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.06.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 08.08.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.12.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 11.03.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.04.1992 | Taxe de délivrance payée | 10.04.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.06.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.05.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.05.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.05.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 19.05.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE1932981 (TOYO JOZO KK); | [A]FR2362399 (EASTMAN KODAK CO [US]); | [AD]FR2121170 (UNILEVER NV); | [A]DE2061033 (HENKEL & CIE GMBH) | Examen | US3950277 |