EP0213650 - Procédé de détermination d'informations de navigation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.07.1991 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.07.1991 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 28.08.1991 [1991/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Neidell, Norman S. 315 Vanderpool Houston Texas 77024 / US | [N/P] |
Précédent [1989/25] | Pour tous les Etats désignés Neidell, Norman S. 315 Vanderpool Houston Texas 77024 / US | ||
Précédent [1987/11] | Pour tous les Etats désignés Neidell, Norman S. 315 Vanderpool Houston Texas 77024 / US | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1987/11] | Mandataire(s) | Boon, Graham Anthony, et al Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks Kent TN13 1XR / GB | [N/P] |
Précédent [1987/11] | Boon, Graham Anthony, et al Elkington and Fife Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 86201146.7 | 11.11.1981 | [1987/11] | Numéro de priorité, date | US19810225410 | 15.01.1981 Format original publié: US 225410 | [1987/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0213650 | Date: | 11.03.1987 | Langue: | EN | [1987/11] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0213650 | Date: | 20.05.1987 | Langue: | EN | [1987/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0213650 | Date: | 05.09.1990 | Langue: | EN | [1990/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.03.1987 | Classification | IPC: | G01S1/08 | [1987/11] | CPC: |
G01S1/08 (EP);
G01S1/72 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, NL [1987/11] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Ermittlung von Navigationsdaten | [1987/11] | Anglais: | Method of ascertaining navigational information | [1987/11] | Français: | Procédé de détermination d'informations de navigation | [1987/11] | Procédure d'examen | 11.08.1987 | Requête en examen déposée [1987/42] | 07.03.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 10.03.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 31.08.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.09.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 23.02.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 05.03.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.04.1990 | Taxe de délivrance payée | 24.04.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP81305350.1 / EP0056517 | Opposition(s) | 06.06.1991 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.07.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.07.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.07.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.11.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.11.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 14.11.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 09.11.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 05.09.1990 | [1991/34] | Citations: | Recherche | US4114153 [ ]; | GB1554751 [ ] |