EP0210708 - Inverseur de marche pour outil à main rechargeable [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.04.1993 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.04.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 09.06.1993 [1993/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés EMERSON ELECTRIC CO. 8100 W. Florissant Avenue St. Louis Missouri 63136 / US | [N/P] |
Précédent [1987/06] | Pour tous les Etats désignés EMERSON ELECTRIC CO. 8100 W. Florissant Avenue St. Louis Missouri 63136 / US | Inventeur(s) | 01 /
Wong, Jun G. 11, West Rand Road Villa Park Illinois 60181 / US | [1987/06] | Mandataire(s) | Abbie, Andrew Kenneth, et al A.A. THORNTON & CO. Northumberland House 303/306 High Holborn London, WC1V 7LE / GB | [N/P] |
Précédent [1987/06] | Abbie, Andrew Kenneth, et al A.A. THORNTON & CO. Northumberland House 303/306 High Holborn London, WC1V 7LE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 86300162.4 | 13.01.1986 | [1987/06] | Numéro de priorité, date | US19850757334 | 22.07.1985 Format original publié: US 757334 | [1987/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0210708 | Date: | 04.02.1987 | Langue: | EN | [1987/06] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0210708 | Date: | 30.11.1988 | Langue: | EN | [1988/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0210708 | Date: | 17.06.1992 | Langue: | EN | [1992/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.10.1988 | Classification | IPC: | H01H9/06 | [1987/06] | CPC: |
H01H9/063 (EP,US);
H01H19/38 (EP,US);
H01H23/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL, SE [1987/06] | Titre | Allemand: | Wendeschalter für Wiederaufladbares Handwerkzeug | [1987/06] | Anglais: | Reversing switch for rechargeable hand tool | [1987/06] | Français: | Inverseur de marche pour outil à main rechargeable | [1987/06] | Procédure d'examen | 17.03.1989 | Requête en examen déposée [1989/22] | 06.09.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.12.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.03.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.07.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.08.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 16.12.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 20.12.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.03.1992 | Taxe de délivrance payée | 12.03.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.03.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.01.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.01.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.01.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.01.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.01.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3691322 (MATTHEWS BENJAMIN H); | [A]US4078589 (MILLER WALTER L); | [A]FR2521340 (BLACK & DECKER INC [US]) |