EP0189328 - Porte-objets engageant la partie supérieure des objets et présentant des panneaux interverrouillés [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.02.1991 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.02.1991 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 27.03.1991 [1991/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Mead Corporation Mead World Headquarters Courthouse Plaza Northeast Dayton Ohio 45463 / US | [N/P] |
Précédent [1986/31] | Pour tous les Etats désignés THE MEAD CORPORATION Mead World Headquarters Courthouse Plaza Northeast Dayton Ohio 45463 / US | Inventeur(s) | 01 /
Heynen, Johan Klain Molenbeek 15 Bergen op Zoom / NL | 02 /
Bakx, Martinus Hogestede 85 NL-4701 JH Roosendaal / NL | [1986/31] | Mandataire(s) | Hepworth, John Malcolm Hepworth Lawrence Bryer & Bizley Bloxam Court Corporation Street Rugby Warwickshire CV21 2DU / GB | [N/P] |
Précédent [1986/31] | Hepworth, John Malcolm Hepworth Lawrence Bryer & Bizley Bloxam Court Corporation Street Rugby Warwickshire CV21 2DU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 86300480.0 | 24.01.1986 | [1986/31] | Numéro de priorité, date | GB19850002015 | 25.01.1985 Format original publié: GB 8502015 | GB19850018725 | 24.07.1985 Format original publié: GB 8518725 | [1986/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0189328 | Date: | 30.07.1986 | Langue: | EN | [1986/31] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0189328 | Date: | 02.09.1987 | Langue: | EN | [1987/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0189328 | Date: | 11.04.1990 | Langue: | EN | [1990/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.07.1987 | Classification | IPC: | B65D71/00 | [1986/31] | CPC: |
B65D71/46 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, IT, NL [1986/31] | Titre | Allemand: | Den Oberteil von Gegenständen untergreifender Träger mit miteinander verriegelten Klappen | [1986/31] | Anglais: | Top-gripping carrier with interlocked panels | [1986/31] | Français: | Porte-objets engageant la partie supérieure des objets et présentant des panneaux interverrouillés | [1986/31] | Procédure d'examen | 29.02.1988 | Requête en examen déposée [1988/18] | 25.05.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.10.1988 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.10.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.02.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.03.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 24.07.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 03.08.1989 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.11.1989 | Taxe de délivrance payée | 02.11.1989 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.01.1991 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.02.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.01.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.01.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3493261 (FUNKHOUSER JAMES B, et al); | [A]US3387879 (WOOD PRENTICE J); | [A]US3016259 (DEAN LAWRENCE FRANK) |