EP0193315 - Procédé et dispositif pour examiner une pièce [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.06.1992 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.11.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 26.12.2007 [2007/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LTV Steel Company, Inc. P.O. Box 6778 LTV Steel Building Cleveland Ohio 44101 / US | [N/P] |
Précédent [1986/36] | Pour tous les Etats désignés LTV Steel Company, Inc. P.O. Box 6778 LTV Steel Building Cleveland Ohio 44101 / US | Inventeur(s) | 01 /
Toth, James M. 4826 Ridgebury Boulevard Lyndhurst Ohio 44124 / US | 02 /
Harris, Richard M. 9360 Sharon Lane Drive North Royalton Ohio 44133 / US | [1986/36] | Mandataire(s) | Adams, William Gordon, et al RAWORTH, MOSS & COOK 36 Sydenham Road Croydon Surrey CR0 2EF / GB | [N/P] |
Précédent [1991/25] | Adams, William Gordon, et al RAWORTH, MOSS & COOK 36 Sydenham Road Croydon Surrey CR0 2EF / GB | ||
Précédent [1986/36] | Fisher, Bernard Raworth, Moss & Cook 36 Sydenham Road Croydon Surrey CR0 2EF / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 86301008.8 | 13.02.1986 | [1986/36] | Numéro de priorité, date | US19850705149 | 25.02.1985 Format original publié: US 705149 | [1986/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0193315 | Date: | 03.09.1986 | Langue: | EN | [1986/36] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0193315 | Date: | 19.08.1987 | Langue: | EN | [1987/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0193315 | Date: | 07.08.1991 | Langue: | EN | [1991/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.06.1987 | Classification | IPC: | G01N27/90 | [1986/36] | CPC: |
G01N27/9046 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1986/36] | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zur Untersuchung eines Werkstücks | [1986/36] | Anglais: | Method and apparatus for examining a workpiece | [1986/36] | Français: | Procédé et dispositif pour examiner une pièce | [1986/36] | Procédure d'examen | 18.02.1988 | Requête en examen déposée [1988/16] | 16.08.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.02.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.03.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.07.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.09.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 29.01.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 05.02.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.04.1991 | Taxe de délivrance payée | 22.04.1991 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.05.1992 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1992/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.03.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.02.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 03.02.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 01.03.1988 | 03   M06   Taxe payée le   30.03.1988 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 07.08.1991 | BE | 07.08.1991 | CH | 07.08.1991 | IT | 07.08.1991 | LI | 07.08.1991 | SE | 07.08.1991 | LU | 29.02.1992 | [1999/52] |
Précédent [1999/42] | AT | 07.08.1991 | |
BE | 07.08.1991 | ||
CH | 07.08.1991 | ||
IT | 07.08.1991 | ||
LI | 07.08.1991 | ||
SE | 07.08.1991 | ||
Précédent [1992/32] | AT | 07.08.1991 | |
BE | 07.08.1991 | ||
CH | 07.08.1991 | ||
LI | 07.08.1991 | ||
SE | 07.08.1991 | ||
Précédent [1992/15] | AT | 07.08.1991 | |
CH | 07.08.1991 | ||
LI | 07.08.1991 | ||
SE | 07.08.1991 | ||
Précédent [1992/13] | CH | 07.08.1991 | |
LI | 07.08.1991 | ||
SE | 07.08.1991 | ||
Précédent [1992/09] | CH | 07.08.1991 | |
LI | 07.08.1991 | Citations: | Recherche | [A]DE1138962 ; | [A]US3152302 (ALLEN JOHN W, et al); | [A]US3419797 (LIBBY HUGO L); | [A]US3872379 (BROOKS ROBERT A, et al); | [A]GB2014317 (NIPPON KOKAN KK); | [A]DE3228382 (SHIMADZU CORP [JP]); | [APD]WO8600412 (LTV STEEL CO INC [US]) |