blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au dimanche.

Autres interruptions
Accessibilité

2022.02.11

en savoir plus...
blank Flash info

Flash Info

La Lettonie participe au Registre fédéré
Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2025-04-16

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP0212771

EP0212771 - Plastisol à viscosité stable utilisable comme matériau d'étanchéité [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLa demande est réputée retirée
Statut actualisé le  09.03.1988
Base de données mise à jour au 26.04.2025
Dernier événement   Tooltip07.07.2007Changement - inventeurpublié le 08.08.2007  [2007/32]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
PROTECTIVE TREATMENTS INC.
3345 Stop Eight Road
Dayton, OH 45414 / US
[1987/10]
Inventeur(s)01 / Schiappacasse, Russell F.
4322 Riverside No. 1-2
Dayton Ohio 45405 / US
02 / Gerace, Michael J.
5405 Chimney Circle
Kettering Ohio 45440 / US
03 / Morgan, Douglas
12136 Pippin Road
Cincinnati Ohio 45231 / US
[1987/10]
Mandataire(s)McCallum, William Potter, et al
Marks & Clerk 19 Royal Exchange Square Glasgow
G1 3AE / GB
[N/P]
Précédent [1987/10]McCallum, William Potter, et al
Cruikshank & Fairweather 19 Royal Exchange Square
Glasgow G1 3AE Scotland / GB
Numéro de la demande, date de dépôt86302500.304.04.1986
[1987/10]
Numéro de priorité, dateUS1985076788621.08.1985         Format original publié: US 767886
[1987/10]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP0212771
Date:04.03.1987
Langue:EN
[1987/10]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP27.11.1986
ClassificationIPC:C09K3/10
[1987/10]
CPC:
C09K3/10 (EP); C08K5/5406 (EP); C09K2200/0239 (EP);
C09K2200/0635 (EP); C09K2200/0655 (EP)
C-Set:
C08K5/5406, C08L27/06 (EP)
Etats contractants désignésDE,   FR,   GB,   IT [1987/10]
TitreAllemand:Viskositätsstabile Plastisoldichtungsmasse[1987/10]
Anglais:Viscosity stable plastisol sealant[1987/10]
Français:Plastisol à viscosité stable utilisable comme matériau d'étanchéité[1987/10]
Dossier détruit :23.08.1994
Procédure dexamen05.09.1987La demande est réputée retirée, date d'effet juridique  [1988/17]
02.12.1987Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}  [1988/17]
Dérogation à la compétence  Tooltip
exclusive de la juridiction
unifiée du brevet
Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni.
Citations:RechercheDE2148457  [ ];
 AT271680B  [ ]
    [ ] - DR. OTTO-ALBRECHT NEUMULLER "Rompps Chemie Lexikon", 7th edition, 1977 FRANCKH'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNGStuttgart * Pages 3893-3896 *
L'OEB décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données émanant d'administrations tierces. Il ne garantit notamment pas l'exhaustivité, l'actualité ou la pertinence à des fins spécifiques de ces données.