EP0202859 - Catalyseur supporté, entièrement prépolymérisé, pour polymérisation d'alpha-oléfines [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 15.09.1995 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.11.1999 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 29.12.1999 [1999/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AMOCO CORPORATION 200 East Randolph Drive P.O. Box 5910-A Chicago Illinois 60680 / US | [N/P] |
Précédent [1986/48] | Pour tous les Etats désignés AMOCO CORPORATION 200 East Randolph Drive P.O. Box 5910-A Chicago Illinois 60680 / US | Inventeur(s) | 01 /
Arzoumanidis, Gregory Gerasimos 7 S 610 Carriage Way Naperville, IL 60540 / US | 02 /
Tovrog, Benjamin Samuel 6 South 475 Bridlespur Drive Naperville, IL 60540 / US | 03 /
Lee, Sam Soksoon 555 Edgemont Lane Hoffman Estates, IL 60195 / US | [1991/11] |
Précédent [1986/48] | 01 /
Arzoumanidis, Gregory Gerasimos 7 S 610 Carriage Way Naperville Illinois 60540 / US | ||
02 /
Tovrog, Benjamin Samuel 6 South 475 Bridlespur Drive Naperville Illinois 60540 / US | |||
03 /
Lee, Sam Soksoon 555 Edgemont Lane Hoffman Estates Illinois 60195 / US | Mandataire(s) | Ritter, Stephen David, et al Mathys & Squire LLP 120 Holborn London EC1N 2SQ / GB | [N/P] |
Précédent [1986/48] | Ritter, Stephen David, et al Mathys & Squire 100 Grays Inn Road London WC1X 8AL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 86303666.1 | 14.05.1986 | [1986/48] | Numéro de priorité, date | US19850736941 | 22.05.1985 Format original publié: US 736941 | [1986/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0202859 | Date: | 26.11.1986 | Langue: | EN | [1986/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0202859 | Date: | 13.03.1991 | Langue: | EN | [1991/11] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP0202859 | Date: | 02.11.1995 | Langue: | EN | [1995/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.10.1986 | Classification | IPC: | C08F10/00, C08F4/64 | [1986/48] | CPC: |
C08F10/00 (EP,US);
Y10S526/904 (EP,US)
| C-Set: |
C08F10/00, C08F4/6492 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1986/48] | Titre | Allemand: | Völlig prepolymerizierter alpha-Olefinpolymerisationskatalysator mit Träger | [1986/48] | Anglais: | Exhaustively prepolymerized supported alpha-olefin polymerization catalyst | [1986/48] | Français: | Catalyseur supporté, entièrement prépolymérisé, pour polymérisation d'alpha-oléfines | [1986/48] | Procédure d'examen | 22.05.1987 | Requête en examen déposée [1987/31] | 07.12.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.04.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.10.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.02.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.06.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 14.09.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.10.1990 | Taxe de délivrance payée | 12.10.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
10.12.1991
02.01.1992
ADMISSIBLE BP Chemicals Limited Belgrave House 76 Buckingham Palace Road London SW1W 0SU / GB Mandataire de l'opposant Wilson, Michael John BP International Limited, Patents & Agreements Division, Chertsey Road Sunbury-on-Thames Middlesex TW16 7LN / GB | [N/P] |
Précédent [1992/06] | |||
Opposant(s) | 01
10.12.1991
02.01.1992
ADMISSIBLE BP Chemicals Limited Belgrave House 76 Buckingham Palace Road London SW1W 0SU / GB Mandataire de l'opposant Wilson, Michael John BP International Limited, Patents & Agreements Division, Chertsey Road Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7LN / GB | 17.01.1992 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 24.07.1992 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 21.12.1992 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M04) | 29.04.1993 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 26.05.1993 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M08) | 07.02.1994 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 31.10.1994 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M02) | 29.12.1994 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 05.04.1995 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 15.04.1995 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 25.07.1995 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 01.09.1995 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.04.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.05.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.1989 | 04   M06   Taxe payée le   31.07.1989 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 13.03.1991 | CH | 13.03.1991 | LI | 13.03.1991 | SE | 13.03.1991 | LU | 31.05.1991 | [1999/52] |
Précédent [1992/03] | AT | 13.03.1991 | |
CH | 13.03.1991 | ||
LI | 13.03.1991 | ||
SE | 13.03.1991 | ||
Précédent [1992/01] | CH | 13.03.1991 | |
LI | 13.03.1991 | ||
SE | 13.03.1991 | ||
Précédent [1991/43] | SE | 13.03.1991 | Citations: | Recherche | [A]EP0024933 (MITSUI PETROCHEMICAL IND [JP]); | [A]US4508843 (ETHERTON BRADLEY P [US], et al) |